EP4223638 - AÉRONEF SANS AILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.09.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.07.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2023 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Spherie GmbH Am Sandtorkai 27-28 20457 Hamburg / DE | [2023/32] | Inventeur(s) | 01 /
HESSELBARTH, Jonathan 64283 Darmstadt / DE | 02 /
CHIBAC, Nicolas 20359 Hamburg / DE | [2023/32] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2023/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23177056.1 | 01.11.2016 | [2023/32] | Numéro de priorité, date | DE201510119065 | 06.11.2015 Format original publié: DE102015119065 | [2023/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4223638 | Date: | 09.08.2023 | Langue: | DE | [2023/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2023 | Classification | IPC: | B64U20/87, B64U10/13, B64U30/20, B64U50/19, B64U101/30, H04N23/90 | [2024/39] | CPC: |
B64U10/13 (EP,CN,US);
B64U20/87 (EP,CN,US);
B64U30/20 (EP,CN,US);
B64U50/19 (EP,CN,US);
G03B15/006 (CN,US);
H04N23/90 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2023/32] | B64C39/02, B64D47/08, B64U10/13, B64U30/20, B64U50/19, B64U101/30, H04N23/90 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Titre | Allemand: | FLÜGELLOSES FLUGGERÄT | [2023/32] | Anglais: | WINGLESS AIRCRAFT | [2023/32] | Français: | AÉRONEF SANS AILE | [2023/32] | Procédure d'examen | 02.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/32] | 07.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16801390.2 / EP3371050 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IA]GB2385840 (FRIEND LEE SCOTT [GB]); | [A]DE102005020592 (DOLCH STEFAN [DE]); | [A]US2012303179 (SCHEMPF HAGEN [US]); | [A]CN103387051 (CHANGCHUN OPTICS FINE MECH); | [XI]WO2014007873 (WAGREICH DAVID [US]); | [A]EP2728308 (TOPCON CORP [JP]); | [A]EP2772725 (TOPCON CORP [JP]); | [A]CN204264449U (STATE GRID CORP CHINA, et al); | [A]CN104890875 (UNIV TIANJIN); | [A]DE102014103847 (SCHMIDT JOCHEN [DE]) |