Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10442553 | Dossier mondial
| 15.10.2019 | B2 | US2019118969 | | 25.04.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3371050 | Dossier mondial
| 01.11.2023 | B1 | EP3371050 | | 12.09.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN114590403 | Dossier mondial
| 07.06.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | CN201680077983 | | 01.11.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN108698692B | Dossier mondial
| 14.01.2022 | B | CN108698692 | | 23.10.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP4223638 | Dossier mondial
| 09.08.2023 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP16801390 | | 01.11.2016 | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DK3371050T | | 05.02.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2969490T | | 20.05.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | FI3371050T | | 01.02.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL3371050T | | 20.05.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2016EP76307 | | 01.11.2016 | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2017076837 | Dossier mondial
| 11.05.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE102015119065 | | 11.05.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | HUE065213T | | 28.05.2024 | T2 | Numéro de priorité | | Date | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | PT3371050T | | 05.02.2024 | T | Numéro de priorité | | Date | DE102015119065 | | 06.11.2015 | Type | Demande antérieure | EP3371050 |