Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure d'examen | 09.09.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 09.08.2023 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20230602 | | Date de l'événement: | 09.08.2023 | | Description de l'événement: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 3371050 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Date de l'événement: | 09.08.2023 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 07.07.2023 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 21.07.2023 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 07.07.2023 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de l'événement: | 23.08.2023 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20230719 | | Date de l'événement: | 20.08.2024 | | Description de l'événement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R079 | Code Expl.: | AMENDMENT OF IPC MAIN CLASS | Free Format Text: | PREVIOUS MAIN CLASS: B64C0039020000 | IPC CLASSIFICATION: | B64U0020870000 | | Date de l'événement: | 08.09.2024 | | Description de l'événement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de l'événement: | 08.09.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | |