EP4298983 - DISPOSITIF DE DIVISION DE FAISCEAU POUR UNE SECTION D'EXTRÉMITÉ DISTALE D'UN ENDOSCOPE, SYSTÈME D'OBJECTIF ET ENDOSCOPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.12.2023 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 20.06.2024 | Requête en examen présentée | publié le 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Karl Storz SE & Co. KG Dr. Karl-Storz-Straße 34 78532 Tuttlingen / DE | [2024/01] | Inventeur(s) | 01 /
Bauer, Franz 78532 Tuttlingen / DE | [2024/01] | Mandataire(s) | Weidner Stern Jeschke Patentanwälte Partnerschaft mbB Wilhelm-Herbst-Straße 5 28359 Bremen / DE | [N/P] |
Précédent [2024/01] | Weidner Stern Jeschke Patentanwälte Partnerschaft mbB Universitätsallee 17 28359 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 23181190.2 | 23.06.2023 | [2024/01] | Numéro de priorité, date | DE202210116292 | 30.06.2022 Format original publié: DE102022116292 | [2024/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4298983 | Date: | 03.01.2024 | Langue: | EN | [2024/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2023 | Classification | IPC: | A61B1/00, A61B1/05, G02B23/24, G02B27/10, G02B27/14, H04N23/16, G02B5/04, // A61B1/04 | [2024/01] | CPC: |
A61B1/00186 (EP);
A61B1/05 (CN);
G02B23/243 (EP,CN,US);
A61B1/00045 (CN);
A61B1/00096 (EP,US);
A61B1/043 (EP,CN,US);
A61B1/051 (EP);
A61B1/0661 (CN);
G01N21/64 (US);
G02B23/2423 (CN);
G02B23/2446 (CN);
G02B23/2461 (US);
G02B23/2484 (US);
G02B27/1013 (EP);
G02B27/126 (US);
G02B27/141 (EP,US);
A61B1/0653 (US);
H04N23/16 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/30] |
Précédent [2024/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STRAHLTEILUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN DISTALEN ENDBEREICH EINES ENDOSKOPS, OBJEKTIVSYSTEM UND ENDOSKOP | [2024/01] | Anglais: | BEAM SPLITTING DEVICE FOR A DISTAL END SECTION OF AN ENDOSCOPE, OBJECTIVE SYSTEM AND ENDOSCOPE | [2024/01] | Français: | DISPOSITIF DE DIVISION DE FAISCEAU POUR UNE SECTION D'EXTRÉMITÉ DISTALE D'UN ENDOSCOPE, SYSTÈME D'OBJECTIF ET ENDOSCOPE | [2024/01] | Procédure d'examen | 20.06.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2024 | Requête en examen déposée [2024/30] | 20.06.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO9964915 (OPTICAL COATING LABORATORY INC [US]) [Y] 5-9,12 * the whole document *; | [Y]US2015148630 (MEESTER RICHARD JOHANNES CORNELIS [NL]) [Y] 4,10,13-15 * paragraphs [0001] , [0022] , [0046] - [0059]; figures 1-6 *; | [XAY]US2018262725 (FAN CHUN-SHENG [TW]) [X] 1-3 * paragraphs [0037] - [0048]; figure 3 * [A] 11 [Y] 4-10,12-15; | [A]US2019170647 (IKENAGA YUICHIRO [JP], et al) [A] 1-15* paragraphs [0104] - [0117] - [0129] - [0133]; figures 6,8 * | par le demandeur | DE102009024943 | US2012248333 | US2015148630 | EP3346897 |