EP4336696 - BALANCE DE CENTRE DE DONNÉES D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DANS UNE CONCEPTION DE SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.09.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.02.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 20.09.2024 | Requête en examen présentée | publié le 23.10.2024 [2024/43] | 20.09.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 23.10.2024 [2024/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2024/11] | Inventeur(s) | 01 /
CHHIBA, Priya Mountain View, 94043 / US | 02 /
SUBRAMANIAN, Hariharan Mountain View, 94043 / US | 03 /
SAKALKAR, Varun Mountain View, 94043 / US | 04 /
KOWALSKI, Thomas Mountain View, 94043 / US | 05 /
SANDHU, Angad Mountain View, 94043 / US | [2024/11] | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14 80333 München / DE | [2024/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23186175.8 | 18.07.2023 | [2024/11] | Numéro de priorité, date | US202263401287P | 26.08.2022 Format original publié: US 202263401287 P | US202318198896 | 18.05.2023 Format original publié: US202318198896 | [2024/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4336696 | Date: | 13.03.2024 | Langue: | EN | [2024/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2024 | Classification | IPC: | H02J3/32, H02J3/38 | [2024/11] | CPC: |
H02J3/32 (EP);
H01M8/04029 (US);
G06F1/189 (US);
G06F1/206 (US);
H01M8/04208 (US);
H01M8/1018 (US);
H02J3/381 (EP);
H05K7/2079 (US);
H01M2008/1095 (US);
H01M2250/10 (US);
H02J15/008 (EP);
H02J2300/30 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/43] |
Précédent [2024/11] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DATENZENTRUMSBALANCE EINER IN EIN BRENNSTOFFZELLENSYSTEMDESIGN INTEGRIERTEN ANLAGE | [2024/11] | Anglais: | DATA CENTER BALANCE OF PLANT INTEGRATED INTO FUEL CELL SYSTEM DESIGN | [2024/11] | Français: | BALANCE DE CENTRE DE DONNÉES D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DANS UNE CONCEPTION DE SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE | [2024/11] | Procédure d'examen | 13.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2024 | Requête en examen déposée [2024/43] | 13.09.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2004265662 (BRIGNONE CYRIL [FR], et al) [X] 1,9 * paragraph [0024] - paragraph [0053] *; | [XI]US2013163192 (BALLANTINE ARNE [US], et al) [X] 1,6-9,13-15 * paragraph [0008] - paragraph [0127] * [I] 5,12; | [XI]US2018316030 (CADER TAHIR [US], et al) [X] 1-4,8-11,15 * paragraph [0016] - paragraph [0047] * [I] 5,12; | [A] - GUIZZI GIUSEPPE LEO ET AL, "Fuel cell-based cogeneration system covering data centers' energy needs", ENERGY, AMSTERDAM, NL, vol. 41, no. 1, doi:10.1016/j.energy.2011.07.030, ISSN 0360-5442, (20120501), pages 56 - 64, URL: https://art.torvergata.it/bitstream/2108/51234/13/EGY_2012_3707_accepted_manuscript.pdf, (20240122), XP093122015 [A] 1-15 * page 59 - page 62; figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.07.030 | [A] - JONATHAN J DOGTEROM ET AL, "Powering Change with Fuel Cells in the Telecommunication Industry", TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, 2005. INTELEC '05. TWENTY-SEVENTH INTERNATIONAL, IEEE, PI, (20050901), ISBN 978-3-8007-2905-0, pages 401 - 405, XP031063318 [A] 1-15 * page 402 - page 402 * |