EP4327698 - CHAISE AVEC UN ENSEMBLE D'ARTICULATION VERROUILLABLE ET ENSEMBLE D'ARTICULATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.01.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 02.08.2024 | Requête en examen présentée | publié le 04.09.2024 [2024/36] | 02.08.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 04.09.2024 [2024/36] | 02.08.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG Brühlstrasse 21 72469 Messstetten / DE | [2024/09] | Inventeur(s) | 01 /
Link, Joachim 72469 Meßstetten / DE | [2024/09] | Mandataire(s) | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiserstrasse 85 72764 Reutlingen / DE | [2024/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23191873.1 | 17.08.2023 | [2024/09] | Numéro de priorité, date | DE202210121321 | 23.08.2022 Format original publié: DE102022121321 | [2024/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4327698 | Date: | 28.02.2024 | Langue: | DE | [2024/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.01.2024 | Classification | IPC: | A47C1/032, A47C3/025, A47C3/026 | [2024/09] | CPC: |
A47C3/026 (EP);
A47C7/58 (CN);
A47C1/03255 (EP);
A47C1/03288 (EP);
A47C3/0252 (EP);
A47C7/002 (CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/36] |
Précédent [2024/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STUHL MIT EINER BLOCKIERBAREN GELENKANORDNUNG UND GELENKANORDNUNG | [2024/09] | Anglais: | CHAIR WITH A LOCKABLE HINGE ASSEMBLY AND HINGE ASSEMBLY | [2024/09] | Français: | CHAISE AVEC UN ENSEMBLE D'ARTICULATION VERROUILLABLE ET ENSEMBLE D'ARTICULATION | [2024/09] | Procédure d'examen | 31.07.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2024 | Requête en examen déposée [2024/36] | 31.07.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2013033078 (BOCK HERMANN [DE]); | [X]US2017231394 (BRUESKE JOACHIM [DE]); | [X]DE102020101033 (BOCK 1 GMBH & CO KG [DE]) | par le demandeur | EP1584266 | DE102018123414 |