EP4317431 - AGENT PRÉVENTIF ET/OU THÉRAPEUTIQUE CONTRE DES MALADIES INFECTIEUSES OU INFLAMMATOIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.01.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Publication du rapport de recherche | publié le 22.05.2024 [2024/21] | 19.04.2024 | Changement - classification | publié le 22.05.2024 [2024/21] | 19.04.2024 | Changement - classification | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés A-Clip Institute, Co., Ltd. 1-8-15 Inohana Chuo-ku Chiba-City, Chiba 260-0856 / JP | Pour tous les Etats désignés National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition 7-6-8, Saito-Asagi Ibaraki-shi, Osaka 567-0085 / JP | [2024/06] | Inventeur(s) | 01 /
SUZUKI, Kazuo Chiba, 260-0856 / JP | 02 /
KAMEOKA, Yosuke Chiba, 260-0856 / JP | 03 /
YAMAKAWA, Yoshio Chiba, 260-0856 / JP | 04 /
KISHI, Fukuko Chiba, 260-0856 / JP | 05 /
SUZUKI, Osamu Osaka, 567-0085 / JP | 06 /
KOURA, Minako Osaka, 567-0085 / JP | 07 /
MATSUDA, Junichiro Osaka, 567-0085 / JP | [2024/06] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2024/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23201475.3 | 26.01.2018 | [2024/06] | Numéro de priorité, date | JP20170013486 | 27.01.2017 Format original publié: JP 2017013486 | [2024/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4317431 | Date: | 07.02.2024 | Langue: | EN | [2024/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4317431 | Date: | 22.05.2024 | Langue: | EN | [2024/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.2024 | Classification | IPC: | C07K16/18, A61P29/00, A61P31/00, A61P37/02, C12N15/09 | [2024/21] | CPC: |
C07K16/18 (EP,KR,US);
A01K67/027 (KR);
A61K49/0008 (KR,US);
A61P29/00 (EP,KR);
A61P31/00 (EP,KR);
A61P37/02 (EP);
C12N15/09 (EP);
G01N33/5088 (US);
G01N33/92 (KR);
A01K2267/0337 (KR);
A01K2267/0368 (KR);
A61K2039/505 (KR,US);
C07K2317/622 (US);
C07K2317/76 (US);
G01N2333/775 (KR,US);
|
Précédent IPC [2024/06] | C12N15/09 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Titre | Allemand: | PRÄVENTIVES UND/ODER THERAPEUTISCHES MITTEL FÜR INFEKTIONSKRANKHEITEN ODER ENTZÜNDUNGSKRANKHEITEN | [2024/06] | Anglais: | PREVENTIVE AND/OR THERAPEUTIC AGENT FOR INFECTIOUS DISEASES OR INFLAMMATORY DISEASES | [2024/06] | Français: | AGENT PRÉVENTIF ET/OU THÉRAPEUTIQUE CONTRE DES MALADIES INFECTIEUSES OU INFLAMMATOIRES | [2024/06] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18744092.0 / EP3581204 | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO2011143308 (GEN HOSPITAL CORP [US], et al); | [XY]WO2015050107 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [Y]US2015166645 (SUZUKI KAZUO [JP]); | [XY]WO2016121695 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [XY]EP3054298 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [XY]WO2016140210 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [AP]EP3267197 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | par le demandeur | US5225539 | JPH05304989 | US5585089 | US5693761 | US5693762 | JP2000014383 | WO0139161 | US6331415 | JP2004089199 | JP2013147495 | JP2016016628 | JP2016160265 | JP2017013486 | US10166645 | US19900001642 |