EP4353628 - DISPOSITIF DE RÉCIPIENT D'INSERTION POUR UN RÉCIPIENT DE COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉCIPIENT DE COLLECTE DE DÉCHETS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 17.04.2024 [2024/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ESE World B.V. Luxemburglaan 35 6199 AM Maastricht-Airport / NL | [2024/16] | Inventeur(s) | 01 /
Den Boer, Reinier 5658PK Eindhoven / NL | [2024/16] | Mandataire(s) | Müller, Thomas Patentanwalt emescon Balanstraße 57 81541 München / DE | [2024/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23202143.6 | 06.10.2023 | [2024/16] | Numéro de priorité, date | DE202210125894 | 07.10.2022 Format original publié: DE102022125894 | DE202210125895 | 07.10.2022 Format original publié: DE102022125895 | [2024/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4353628 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | DE | [2024/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2024 | Classification | IPC: | B65F1/00, B65F1/08, B65F1/14, B65F1/16 | [2024/16] | CPC: |
B65F1/006 (EP);
B65F1/08 (EP);
B65F1/004 (EP);
B65F1/1415 (EP);
B65F2210/139 (EP);
B65F2210/181 (EP);
B65F2220/124 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINSATZBEHÄLTEREINRICHTUNG FÜR EINEN ABFALLSAMMELBEHÄLTER UND ABFALLSAMMELBEHÄLTER | [2024/16] | Anglais: | INSERT CONTAINER DEVICE FOR A WASTE COLLECTION CONTAINER AND WASTE COLLECTION CONTAINER | [2024/16] | Français: | DISPOSITIF DE RÉCIPIENT D'INSERTION POUR UN RÉCIPIENT DE COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉCIPIENT DE COLLECTE DE DÉCHETS | [2024/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]DE3524781 (HESCH ROSINA); | [X]FR2853890 (PLASTIC OMNIUM CIE [FR]); | [A]GB2442191 (WALKER ROBERT [GB]); | [X]EP1615845 (ESE WORLD BV [NL]) | par le demandeur | EP2354042 | EP1615845 |