Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2019001739 | Dossier mondial
| 03.01.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2020137413 | Dossier mondial
| 30.04.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102376069B | Dossier mondial
| 17.03.2022 | B1 | KR20200020917 | | 26.02.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2020526114 | Dossier mondial
| 27.08.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | IL271784 | Dossier mondial
| 01.10.2023 | B2 | IL271784 | | 01.06.2023 | B1 | IL271784 | | 27.02.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3635955 | Dossier mondial
| 08.05.2024 | B1 | EP3635955 | | 15.04.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN110832862B | Dossier mondial
| 14.06.2022 | B | CN110832862 | | 21.02.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3068596 | Dossier mondial
| 21.06.2022 | C | CA3068596 | | 03.01.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2017421657B | Dossier mondial
| 15.12.2022 | B2 | AU2017421657 | | 30.01.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP4300967 | Dossier mondial
| 10.04.2024 | A3 | EP4300967 | | 03.01.2024 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | EP17734332 | | 30.06.2017 | EP23210579 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112019028035 | | 07.07.2020 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | NZ760682 | | 24.09.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL3635955T | | 26.08.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | EP17734332 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | SG11201913273X | | 30.01.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ZA202000130 | | 24.02.2021 | B | Numéro de priorité | | Date | WO2017EP66340 | | 30.06.2017 | Type | Demande antérieure | EP3635955 |