EP4338799 - LYMPHOCYTES INFILTRANT LES TUMEURS ET PROCÉDÉS DE THÉRAPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Publication du rapport de recherche | publié le 05.06.2024 [2024/23] | 03.05.2024 | Changement - classification | publié le 05.06.2024 [2024/23] | 03.05.2024 | Changement - classification | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Regents of the University of Minnesota 600 McNamara Alumni Center 200 Oak Street SE Minneapolis, MN 55455 / US | Pour tous les Etats désignés Intima Bioscience, Inc. 3 Columbus Circle New York, New York 10019 / US | Pour tous les Etats désignés The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services 6011 Executive Boulevard Suite 325 MSC 7660 Bethesda, MD 20892-7660 / US | [2024/12] | Inventeur(s) | 01 /
MORIARITY, Branden Shoreview, 55126-8516 / US | 02 /
WEBBER, Beau Coon Rapids / US | 03 /
CHOUDHRY, Modassir New York, 10019 / US | 04 /
ROSENBERG, Steven A. Potomac, 20854 / US | 05 /
PALMER, Douglas C. N. Bethesda, 20852 / US | 06 /
RESTIFO, Nicholas P. Chevy Chase, 20815 / US | [2024/12] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2024/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23211578.2 | 18.10.2017 | [2024/12] | Numéro de priorité, date | US201662409651P | 18.10.2016 Format original publié: US 201662409651 P | US201762452244P | 30.01.2017 Format original publié: US 201762452244 P | [2024/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4338799 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | EN | [2024/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4338799 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | EN | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2024 | Classification | IPC: | A61K35/17, C12N15/113, C12N9/22, C12N5/0783, C07K14/47, C07K14/705, C07K14/715, C12N5/078, A61K39/00, A61P31/12, A61P35/00, A61P35/02 | [2024/23] | CPC: |
C12N15/113 (EP,US);
A61P35/00 (EP,GB,US);
A61K2239/31 (EP,GB,US);
A61K2239/38 (EP,GB,US);
A61K2239/52 (EP,GB,US);
A61K2239/57 (EP,GB,US);
A61K39/4611 (EP,GB,US);
A61K39/4644 (EP,GB,US);
A61K9/0019 (US);
A61K9/0053 (US);
A61P31/00 (EP,US);
A61P31/10 (GB);
A61P31/12 (EP);
A61P35/02 (EP);
C07K14/4703 (EP,US);
C07K14/70503 (EP,US);
C07K14/7051 (US);
C07K14/70521 (EP,US);
C07K14/7158 (EP,US);
C12N15/79 (US);
C12N15/902 (US);
C12N5/0634 (EP,GB,US);
C12N5/0636 (EP,GB,US);
C12N9/22 (EP,US);
A61K2300/00 (US);
A61K45/06 (US);
C12N2310/20 (EP,US);
C12N2510/00 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2024/12] | A61P31/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Titre | Allemand: | TUMORINFILTRIERENDE LYMPHOZYTEN UND THERAPIEVERFAHREN | [2024/12] | Anglais: | TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES AND METHODS OF THERAPY | [2024/12] | Français: | LYMPHOCYTES INFILTRANT LES TUMEURS ET PROCÉDÉS DE THÉRAPIE | [2024/12] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17861792.4 / EP3529359 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2009220488 (GARDNER HUMPHREY [US]); | [A]US2015259684 (CHURCH GEORGE M [US], et al); | [Y]WO2015143328 (H LEE MOFFITT CANCER CT & RES [US], et al); | [AP]US2017065636 (MORIARITY BRANDEN [US], et al); | par le demandeur | US6120766 |