EP4397568 - TRANSPORTEUR PLIABLE MULTIFONCTION À OPÉRATEUR UNIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panosian, Michael H. 27 Prairie Irvine, CA 92618 / US | Pour tous les Etats désignés Keeler, Joshua M. 35 Prairie Irvine, CA 92618 / US | [2024/28] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2024/28] | Mandataire(s) | AWA Sweden AB Box 5117 200 71 Malmö / SE | [2024/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24150652.6 | 08.01.2024 | [2024/28] | Numéro de priorité, date | US202363437700P | 08.01.2023 Format original publié: US 202363437700 P | US202418404952 | 05.01.2024 Format original publié: US202418404952 | US202418405501 | 05.01.2024 Format original publié: US202418405501 | [2024/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4397568 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.2024 | Classification | IPC: | B62B3/02, A61G3/02, B62B5/00 | [2024/28] | CPC: |
B62B3/02 (EP);
B62B3/022 (US);
A61G1/0212 (EP);
A61G1/0237 (EP);
A61G1/04 (EP);
A61G1/0562 (EP);
A61G1/06 (EP);
A61G3/0272 (EP);
B25H1/04 (EP);
B25H1/16 (EP);
B62B5/0003 (EP);
G16H40/63 (EP);
A61G2203/30 (EP);
B23D47/02 (EP);
B27B5/07 (EP);
B62B2202/12 (EP);
B62B2205/003 (EP);
B62B2205/20 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FALTBARER MULTIFUNKTIONSTRANSPORTER FÜR EINZELBETREIBER | [2024/28] | Anglais: | SINGLE-OPERATOR MULTI-FUNCTION FOLDABLE TRANSPORTER | [2024/28] | Français: | TRANSPORTEUR PLIABLE MULTIFONCTION À OPÉRATEUR UNIQUE | [2024/28] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]EP1245212 (RTS CHAPUIS [FR]); | [XA]WO2004028432 (FERNO WASHINGTON [US], et al); | [X]WO2009089270 (FERNO WASHINGTON [US], et al); | [A]US2020223465 (GEFFEN YUVAL [IL]); | [XI]CN115300240 (SUINING CENTRAL HOSPITAL) | par le demandeur | US19520184049 |