EP4353078 - PLANTE RÉSISTANTE AU HELMINTHOSPORIUM TURCICUM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2024 | Changement - classification | publié le 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Changement - classification | publié le 24.07.2024 [2024/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | Pour tous les Etats désignés Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | [2024/16] | Inventeur(s) | 01 /
Ouzunova, Milena 37075 Göttingen / DE | 02 /
Scheuermann, Daniela 37574 Einbeck / DE | 03 /
Keller, Beat 8006 Zürich / CH | 04 /
Krattinger, Simon 8906 Bonstetten / CH | 05 /
Wicker, Thomas 8536 Hüttwilen / CH | 06 /
Herren, Gerhard 8625 Gossau / CH | 07 /
Bender, Severine 35075 Gladenbach / DE | 08 /
Kessel, Bettina 37574 Einbeck / DE | 09 /
Presterl, Thomas 37574 Einbeck / DE | 10 /
Knaak, Carsten 37079 Göttingen / DE | [2024/16] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Gollierstraße 4 80339 München / DE | [2024/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24159022.3 | 03.09.2014 | [2024/16] | Numéro de priorité, date | DE20131014637 | 04.09.2013 Format original publié: DE102013014637 | DE20141005823 | 24.04.2014 Format original publié: DE102014005823 | [2024/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4353078 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | DE | [2024/16] | Classification | IPC: | A01H1/04, C12Q1/68, C12N15/82, A01H5/00 | [2024/30] | CPC: |
C12N15/8282 (EP,US);
C07K14/415 (US);
C12Q1/6895 (US);
C12Q2600/13 (US);
C12Q2600/156 (US);
C12Q2600/158 (US)
|
Précédent IPC [2024/16] | A01H5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Titre | Allemand: | HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE | [2024/16] | Anglais: | HELMINTHORIUM TURCICUM-RESISTANT PLANT | [2024/16] | Français: | PLANTE RÉSISTANTE AU HELMINTHOSPORIUM TURCICUM | [2024/16] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP14761579.3 / EP3041345 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | par le demandeur | WO0029592 | WO2007147395 | WO2010079430 | WO2011072246 | WO2011163590 |