EP4349379 - SYSTÈMES DE COLLECTE DE FLUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Publication du rapport de recherche | publié le 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Changement - classification | publié le 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Changement - classification | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Allegiance Corporation 1500 Waukegan Road Waukegan, IL 60085 / US | [2024/15] | Inventeur(s) | 01 /
CHANG, Stephany Waukegan, 60085 / US | 02 /
CUNDIEFF, Douglas, A. Waukegan, 60085 / US | 03 /
LAW, Kok, Hern 339510 Aperia / SG | 04 /
LIE, Wei, Chen 339510 Aperia / SG | 05 /
WEGENER, Sara, K. Waukegan, 60085 / US | 06 /
WEINBERG, Robert, J. Waukegan, 60085 / US | 07 /
ANG, Yi, Lin 339510 Aperia / SG | 08 /
KALYANKAR, Varsha Waukegan, 60085 / US | [2024/15] | Mandataire(s) | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [2024/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24159787.1 | 17.10.2016 | [2024/15] | Numéro de priorité, date | US201562242869P | 16.10.2015 Format original publié: US 201562242869 P | [2024/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4349379 | Date: | 10.04.2024 | Langue: | EN | [2024/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4349379 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.2024 | Classification | IPC: | A61M1/00, B65F1/16 | [2024/28] | CPC: |
A61M1/604 (EP,US)
|
Précédent IPC [2024/15] | A61M1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/15] | Titre | Allemand: | FLÜSSIGKEITSSAMMELSYSTEME | [2024/15] | Anglais: | FLUID COLLECTION SYSTEMS | [2024/15] | Français: | SYSTÈMES DE COLLECTE DE FLUIDE | [2024/15] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16788360.2 / EP3362112 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3745999 (DEATON D); | [X]US6056730 (GRETER ANDY [CH]); | [A]WO2015055893 (SERRES OY [FI]) |