EP4353682 - MATÉRIAUX POREUX EN SURFACE COMPRENANT UN NOYAU HYBRIDE SENSIBLEMENT NON POREUX ET PRÉSENTANT UNE DISTRIBUTION ÉTROITE DE TAILLE DES PARTICULES, PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DESDITS MATÉRIAUX ET UTILISATION DESDITS MATÉRIAUX POUR DES SÉPARATIONS CHROMATOGRAPHIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Waters Technologies Corporation 34 Maple Street Milford, MA 01757 / US | [2024/16] | Inventeur(s) | 01 /
WYNDHAM, Kevin D. Upton, 01568 / US | 02 /
MURIITHI, Beatrice W. Franklin, 02038 / US | [2024/16] | Mandataire(s) | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [2024/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24160497.4 | 25.07.2011 | [2024/16] | Numéro de priorité, date | US201036779710P | 26.07.2010 Format original publié: US 36779710 P | [2024/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4353682 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | EN | [2024/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4353682 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2024 | Classification | IPC: | B01J20/286, B01J20/32, B01J20/28, C01B33/26 | [2024/28] | CPC: |
B01J20/28071 (EP);
B01J20/283 (US);
B01J20/28004 (EP);
B01J20/28057 (EP);
B01J20/285 (US);
B01J20/286 (EP);
B01J20/3204 (EP,US);
B01J20/3219 (EP);
B01J20/3236 (EP);
B01J20/3257 (EP);
B01J20/3289 (EP);
B01J20/3293 (EP);
Y10T428/2991 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2024/16] | C01B33/26 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Titre | Allemand: | MATERIALIEN MIT PORÖSER OBERFLÄCHE UND EINEM SUBSTANTIELL NICHT-PORÖSEN HYBRIDKERN MIT ENGER PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON FÜR CHROMATOGRAPHISCHE TRENNUNGEN | [2024/16] | Anglais: | SUPERFICIALLY POROUS MATERIALS COMPRISING A SUBSTANTIALLY NONPOROUS HYBRID CORE HAVING NARROW PARTICLE SIZE DISTRIBUTION; PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF; AND USE THEREOF FOR CHROMATOGRAPHIC SEPARATIONS | [2024/16] | Français: | MATÉRIAUX POREUX EN SURFACE COMPRENANT UN NOYAU HYBRIDE SENSIBLEMENT NON POREUX ET PRÉSENTANT UNE DISTRIBUTION ÉTROITE DE TAILLE DES PARTICULES, PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DESDITS MATÉRIAUX ET UTILISATION DESDITS MATÉRIAUX POUR DES SÉPARATIONS CHROMATOGRAPHIQUES | [2024/16] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP11815053.1 / EP2598440 | EP20209731.7 / EP3834928 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 23.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3505785 (KIRKLAND JOSEPH J); | [AD]WO2008103423 (WATERS INVESTMENTS LTD [US], et al); | [A]US2009297853 (KIRKLAND JOSEPH J [US], et al); | [ADP]WO2010141426 (WATERS TECHNOLOGIES CORP [US], et al) | par le demandeur | US4017528 | EP0084979 | US4911903 | US4983369 | US5374755 | US6528167 | US6686035 | US7101520 | WO2006106493 | US7175913 | US7223473 | US7250214 | US2007189944 | WO2008103423 | US2008269368 | US2008277346 | EP2181069 | WO2010061367 | WO2010141426 | WO2011017418 | US7919177 |