EP4374891 - DISPOSITIF ET SYSTÈME DE TRANSFERT DE LIQUIDE ALIMENTÉ PAR GAZ SOUS PRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.04.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Publication du rapport de recherche | publié le 28.08.2024 [2024/35] | 26.07.2024 | Changement - classification | publié le 28.08.2024 [2024/35] | 26.07.2024 | Changement - classification | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Enable Injections, Inc. 2863 E. Sharon Road Cincinnati, OH 45241 / US | [2024/22] | Inventeur(s) | 01 /
GEIGER, Daniel Newport, KY 41071 / US | 02 /
LOWE, James Milford, OH 45150 / US | 03 /
STEFANCHIK, David Morrow, OH 45152 / US | 04 /
BOURELLE, Dylan L. San Francisco, CA 94109 / US | 05 /
HUDDLESTON, Matthew J. Loveland, OH 45140 / US | 06 /
PALMER, Joetta, Renee Mason, OH 45040 / US | [2024/22] | Mandataire(s) | Geary, Stephen Bawden & Associates Rothamsted Enterprises Russell Building West Common Harpenden, Hertfordshire AL5 2JQ / GB | [2024/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24160931.2 | 16.10.2018 | [2024/22] | Numéro de priorité, date | US201762572911P | 16.10.2017 Format original publié: US 201762572911 P | [2024/22] | Demande déposée antérieurement, date | WO2018US56130 | 16.10.2018 | [2024/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4374891 | Date: | 29.05.2024 | Langue: | EN | [2024/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4374891 | Date: | 28.08.2024 | Langue: | EN | [2024/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2024 | Classification | IPC: | A61J1/20, A61M5/178 | [2024/23] | CPC: |
A61J1/2096 (EP,US);
A61J1/201 (EP,US);
A61J1/2072 (EP,US);
A61M5/1782 (EP);
A61J1/2013 (EP);
A61J1/2065 (EP)
|
Précédent IPC [2024/22] | A61M5/178 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Titre | Allemand: | DRUCKGASBETRIEBENE FLÜSSIGKEITSÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG UND SYSTEM | [2024/22] | Anglais: | PRESSURIZED GAS POWERED LIQUID TRANSFER DEVICE AND SYSTEM | [2024/22] | Français: | DISPOSITIF ET SYSTÈME DE TRANSFERT DE LIQUIDE ALIMENTÉ PAR GAZ SOUS PRESSION | [2024/22] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18867945.0 / EP3697367 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2011220116 (LOWENSTEIN STEPHEN JAY [US], et al); | [A]US2012123382 (KUBO TOMOHIKO [JP]); | [YA]WO2014204894 (ENABLE INJECTIONS LLC [US]); | [YA]WO2016154413 (ENABLE INJECTIONS INC [US]) | par le demandeur | WO2014204894 | WO2016154413 |