EP4376425 - PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR COMPLÉTER DES ACTIFS MULTIMÉDIAS DURANT DES OPÉRATIONS DE LECTURE À ACCÈS RAPIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Changement - demandeur | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Adeia Guides Inc. 3025 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2024/36] |
Précédent [2024/22] | Pour tous les Etats désignés Rovi Guides, Inc. 2160 Gold Street San Jose, CA 95002 / US | Inventeur(s) | 01 /
STATHACOPOULOS, Paul T. San Carlos, 94070 / US | [2024/22] | Mandataire(s) | Haley Guiliano International LLP 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE / GB | [2024/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 24169300.1 | 23.02.2015 | [2024/22] | Numéro de priorité, date | US201414190235 | 26.02.2014 Format original publié: US201414190235 | [2024/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4376425 | Date: | 29.05.2024 | Langue: | EN | [2024/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4376425 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2024 | Classification | IPC: | H04N21/2387, H04N21/422, H04N21/43, H04N21/431, H04N21/81 | [2024/28] | CPC: |
H04N21/47217 (EP,US);
H04N21/42201 (EP,US);
H04N21/42222 (EP,US);
H04N21/43074 (EP,US);
H04N21/4312 (US);
H04N21/4316 (EP,US);
H04N21/4722 (EP,US);
H04N21/6587 (EP,US);
H04N21/8106 (US);
|
Précédent IPC [2024/22] | H04N21/81 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ERGÄNZUNG VON MEDIENANLAGEN WÄHREND SCHNELLZUGRIFFSWIEDERGABEOPERATIONEN | [2024/22] | Anglais: | METHODS AND SYSTEMS FOR SUPPLEMENTING MEDIA ASSETS DURING FAST-ACCESS PLAYBACK OPERATIONS | [2024/22] | Français: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR COMPLÉTER DES ACTIFS MULTIMÉDIAS DURANT DES OPÉRATIONS DE LECTURE À ACCÈS RAPIDE | [2024/22] | Procédure dexamen | 09.04.2024 | Requête en examen déposée [2024/22] | 12.06.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.06.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15709574.6 / EP3111650 | EP18185913.3 / EP3413574 | EP20175513.9 / EP3716633 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2007250901 (MCINTIRE JOHN P [US], et al); | [A]US2009122079 (NISHIOKA YOSHIO [JP]); | [A]US2010083306 (DEMPSKI KELLY L [US], et al); | [A]US2010166389 (KNEE ROBERT A [US], et al); | [A]WO2012154143 (ECHOSTAR UKRAINE LLC [UA], et al); | [A]US2013070152 (BERKOWITZ DANIEL [US], et al); | [A]US2013297706 (ARME JONATHAN [US], et al); | [A]WO2013166411 (UNITED VIDEO PROPERTIES INC [US], et al); | [A]US2013339998 (ARME JONATHAN [US], et al) | par le demandeur | US6239794 | US6388714 | US2002174430 | US6564378 | US2003110499 | US6756997 | US2005251827 | US7165098 | US2010153885 | US2010166389 | US7761892 | US8046801 | US20050179410 |