Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP4513550 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP4513550



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 249
10.03.2025 Invitation à confirmer le maintien de la demande et à corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 2
04.02.2025 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
04.02.2025 Document annexé au rapport de recherche européenne élargi Recherche / Examen 11
04.02.2025 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 5
04.02.2025 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
04.02.2025 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
29.01.2025 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
22.01.2025 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 113
22.08.2024 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 54
21.08.2024 Abrégé Recherche / Examen 1
21.08.2024 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
21.08.2024 Revendications Recherche / Examen 4
21.08.2024 Description Recherche / Examen 35
21.08.2024 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 2
21.08.2024 Dessins Recherche / Examen 10
21.08.2024 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4