EP0002011 - Méthode et appareil pour la production du noir de carbone [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Phillips Petroleum Company 5th and Keeler Bartlesville Oklahoma 74004 / US | [N/P] |
Précédent [1980/14] | Pour tous les Etats désignés PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 5th and Keeler Bartlesville Oklahoma 74004 / US | ||
Précédent [1980/14] | Pour tous les Etats désignés PHILLIPS Petroleum Company Bartlesville, Oklahoma 74004 / US | Inventeur(s) | 01 /
Austin, Oliver Kenneth 5835 SE Cornell Bartlesville, Okla; / US | [N/P] | Mandataire(s) | Dost, Wolfgang Bardehle Pagenberg Partnerschaft Patentanwälte, Rechtsanwälte Postfach 86 06 20 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Dost, Wolfgang Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Postfach 86 06 20 81633 München / DE | ||
Précédent [1983/01] | Dost, Wolfgang, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Frohwitter . Geissler & Partner Galileiplatz 1 D-81679 München / DE | ||
Précédent [1980/02] | Dost, Wolfgang, Dr. Dr. Wolfgang Dost, Udo Altenburg Dr. Jochen Pagenberg Patent- und Rechtsanwälte Galileiplatz 1 D-8000 München 80 / DE | ||
Précédent [1980/02] | Geissler, Bernhard, Dr. Widenmayerstrasse 24 D-8000 München 22 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 78101301.6 | 03.11.1978 | Numéro de priorité, date | US19770848251 | 03.11.1977 Format original publié: US 848251 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0002011 | Date: | 30.05.1979 | Langue: | EN | [N/P] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0002011 | Date: | 30.06.1982 | Langue: | EN | [1982/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.1979 | Classification | IPC: | C09C1/50, C01B31/02 | [1982/26] | CPC: |
C09C1/50 (EP,US);
C01P2006/12 (US);
C01P2006/19 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL, SE | Titre | Allemand: | Methode und Einrichtung zur Herstellung von Russ | Anglais: | Method and apparatus for producing carbon black | Français: | Méthode et appareil pour la production du noir de carbone | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 30.03.1979 | Requête en examen déposée | 29.06.1979 | Envoi d''une notification de la division d''examen (délai : {0}) | 20.01.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.05.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.1981 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.12.1981 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.1982 | Taxe de délivrance payée | 22.03.1982 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.03.1983 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [ N /P ] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.1980 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DE | 16.11.1982 | [1983/43] | Citations: | Recherche | FR1290527 [ ] (CONTINENTAL CARBON CO) | Examen | US3175888 |