EP0000225 - Composition détergente solide pour une meilleure élimination des salissures grasses [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.05.1979 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [1980/14] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati Ohio 45202 / US | ||
Précédent [1980/14] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati Ohio 45201 / US | Inventeur(s) | 01 /
Smith, Rory James Maxwell Leyburn Villa Strathmore Road Rowlands Gill Tyne and Wear / GB | 02 /
McRitchie, Allan Campbell 31 Grebe Close Blyth Northumberland / GB | 03 /
Breton, Lionel Boulevard de la République 111 FR-95600 Eaubonne / FR | [N/P] | Mandataire(s) | Ernst, Hubert, et al 16, avenue Foch 59800 Lille / FR | [N/P] | Numéro de la demande, date de dépôt | 78200050.9 | 20.06.1978 | Numéro de priorité, date | GB19770027275 | 29.06.1977 Format original publié: GB 2727577 | GB19770027276 | 29.06.1977 Format original publié: GB 2727677 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0000225 | Date: | 10.01.1979 | Langue: | EN | [N/P] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.1978 | Classification | IPC: | C11D1/86, // (C11D1/86, 1:62, 1:72) | CPC: |
C11D1/86 (EP);
C11D1/62 (EP);
C11D1/22 (EP);
C11D1/72 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, NL, SE | Titre | Allemand: | Festes Waschmittel zur verbesserten Beseitigung von fetthaltigem Schmutz | Anglais: | Solid detergent composition for improved greasy soil removal | Français: | Composition détergente solide pour une meilleure élimination des salissures grasses | Dossier détruit : | 12.02.1989 | Procédure dexamen | 16.01.1979 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [ ] | 05.04.1979 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [ ] | 06.04.1979 | Requête en transformation en demande nationale, pour BE/CH/DE/FR/GB/NL/SE [ N /P ] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1220956 [ ] (HENKEL & CIE GMBH); | [X]LU53736 ; | FR2073557 [ ] (GILLETTE CO [US]); | DE2025944 [ ]; | [X]FR2236925 (COLGATE PALMOLIVE CO [US]); | FR2272167 [ ] (BEROL KEMI AB [SE]) |