EP0009526 - Résine époxyde soluble dans l'eau et composition d'enduction contenant ladite résine appliquée sur des surfaces métalliques en contact avec des denrées alimentaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.07.1983 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | [N/P] |
Précédent [1980/08] | Pour tous les Etats désignés MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | Inventeur(s) | 01 /
Anderson, Ronald William 2820 Wooster Drive Allison Park Pennsylvania 15101 / US | 02 /
Lamanna, Richard Allen 190 Sycamore Drive McMurray Pennsylvania 15317 / US | [1980/08] | Mandataire(s) | Jones, Alan John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | [N/P] |
Précédent [1980/08] | Jones, Alan John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 78300482.3 | 10.10.1978 | [1980/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0009526 | Date: | 16.04.1980 | Langue: | EN | [1980/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.1979 | Classification | IPC: | C09D3/58, C08G59/16, C08G59/42, B65D25/14 | [1980/08] | CPC: |
C08G59/4292 (EP);
C08G59/1455 (EP);
C09D163/00 (EP)
| C-Set: |
C09D163/00, C08L2666/16 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL, SE [1980/08] | Titre | Allemand: | Wasserlösliches Epoxyharz und ein solches Harz enthaltende auf die Innenwand eines mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Metallbehälters aufgebrachte Überzugszusammensetzung | [1980/08] | Anglais: | Water-solubilizable epoxy resin and coating composition comprising the resin for metal food contact surfaces | [1980/08] | Français: | Résine époxyde soluble dans l'eau et composition d'enduction contenant ladite résine appliquée sur des surfaces métalliques en contact avec des denrées alimentaires | [1980/08] | Dossier détruit : | 06.06.1989 | Procédure d'examen | 16.10.1978 | Requête en examen déposée [1980/08] | 05.05.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.10.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.11.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.05.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.1983 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1983/37] | 25.05.1983 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1983/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.09.1980 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.09.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1495249 [ ]; | FR1146564 [ ]; | DE1519329 [ ]; | FR1510809 [ ]; | FR1442890 [ ]; | FR1388543 [ ]; | FR2314222 [ ]; | DE2600811 [ ] |