EP0004907 - Système de surpassement pour une machine de fabrication de verre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 10.02.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BALL CORPORATION 345 South High Street Muncie Indiana 47302 / US | [N/P] | Inventeur(s) | 01 /
Wood, Charles Lee 37 Fern Lane Lake Worth Florida / US | [N/P] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1981/49] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg / DE | ||
Précédent [1981/49] | Pfenning, Joachim PATENTANWÄLTE PFENNING MAAS MEINIG SPOTT Kurfürstendamm 170 D-1000 Berlin 15 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 79101025.9 | 04.04.1979 | Numéro de priorité, date | US19780898213 | 20.04.1978 Format original publié: US 898213 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0004907 | Date: | 31.10.1979 | Langue: | EN | [N/P] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0004907 | Date: | 11.04.1984 | Langue: | EN | [1984/15] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0004907 | Date: | 25.03.1987 | Langue: | EN | [1987/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.1979 | Classification | IPC: | G05B19/27, C03B9/40 | [1984/15] | CPC: |
G05B19/0426 (EP);
G05B19/0428 (EP);
G05B23/0286 (EP);
G05B2219/24015 (EP)
|
Précédent IPC [1984/15] | G05B19/28, C03B9/40 | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Vorrangsystem für eine Glasformmaschine | Anglais: | Override system for glass forming machinery | Français: | Système de surpassement pour une machine de fabrication de verre | Procédure d'examen | 29.04.1980 | Requête en examen déposée [1980/16] | 14.07.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 09.05.1983 | Taxe de délivrance payée | 09.05.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.07.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
04.01.1985
14.02.1985
ADMISSIBLE Emhart Industries, Inc. 426 Colt Highway Farmington, Connecticut 06032 / US Mandataire de l'opposant Drury, Peter Lawrence T&N Limited, 5 Riverstone, Middlemarch Business Park,Siskin Drive Coventry CV3 4FJ / GB | [N/P] |
Précédent [1985/11] | |||
Opposant(s) | 01
04.01.1985
14.02.1985
ADMISSIBLE Emhart Industries, Inc. 426 Colt Highway Farmington, Connecticut 06032 / US Mandataire de l'opposant Drury, Peter Lawrence Emhart Patents Department Lyn House 39 The Parade Oadby, Leicester LE2 5BB / GB | 13.03.1985 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.07.1985 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 26.07.1985 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M03) | 12.10.1985 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 17.10.1986 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 12.01.1987 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.04.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.04.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | LU | 30.04.1985 | [1999/52] | Citations: | Recherche | US3762907 [ ]; | US3877915 [ ]; | GB1079385 [ ]; | US3905793 [ ]; | US4007028 [ ]; | USRE29188E [ ]; | US3969703 [ ] | [ ] - IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, Vol. IA-14, No. 2, March/April 1978, New York W.H. ROWE et al. "Process Controls for Individual Section Machines" pages 153 to 156. * Page 155 * |