EP0004949 - 4-Aza-5-alpha-androstanes 3-one substitués en position 17, leurs A- et D-homo analogues, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.08.1984 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.08.1984 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.10.1984 [1984/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | [N/P] |
Précédent [1980/12] | Pour tous les Etats désignés MERCK & CO. INC. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | ||
Précédent [1980/12] | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.) 126 East Lincoln Avenue Rahway, N.J. 07065 / US | Inventeur(s) | 01 /
Johnston, David Bruce Randolph 53 Round Top Road Warren, New Jersey 07060 / US | 02 /
Reinhold, Donald Floyd 564 Park Avenue North Plainfield, New Jersey 07060 / US | 03 /
Rasmusson, Gary Henry 155 Park Place Watchung, New Jersey 07060 / US | 04 /
Utne, Torleif 5, Mimi Lane Warren, New Jersey 07060 / US | 05 /
Arth, Glen Edward - deceased Executrix: Rose B. Arth 104 Oak Lane Cranford, New Jersey 07016 / US | 06 /
Jobson, Ronald Bradford 25 Sheridan Avenue East Brunswick, New Jersey 08816 / US | [N/P] | Mandataire(s) | Abitz, Walter, et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 D-81628 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/38] | Abitz, Walter, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 D-81628 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 79101131.5 | 12.04.1979 | Numéro de priorité, date | US19780896118 | 13.04.1978 Format original publié: US 896118 | US19780896120 | 13.04.1978 Format original publié: US 896120 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0004949 | Date: | 31.10.1979 | Langue: | EN | [N/P] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0004949 | Date: | 21.09.1983 | Langue: | EN | [1983/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.09.1979 | Classification | IPC: | C07J73/00, C07J71/00, A61K31/435, A61K31/55, // C07J3/00, C07J11/00, C07J17/00, C07J33/00, C07J41/00, C07J43/00, C07C103/737 | [1983/38] | CPC: |
C07J3/005 (EP);
C07J11/00 (EP);
C07J17/00 (EP);
C07J33/007 (EP);
C07J41/0016 (EP);
C07J41/0066 (EP);
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | In 17-Stellung substituierte 4-Aza-5-alpha-androstan-3-one, ihre A- und D-homo Analogen, Verfahren zu ihrer Herstellung und pharmazeutische Zubereitungen die sie enthalten | Anglais: | 4-Aza-17-substituted-5-alpha-androstan-3-one, their A and D homo analogs, process for their preparation and pharmaceutical compositions containing them | Français: | 4-Aza-5-alpha-androstanes 3-one substitués en position 17, leurs A- et D-homo analogues, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant | Procédure d'examen | 25.04.1980 | Requête en examen déposée [1980/15] | 13.08.1980 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.12.1980 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.05.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 07.03.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.1983 | Taxe de délivrance payée | 01.06.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.06.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1984/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.04.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US2897202 [ ] | [ ] - JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES vol. 63, no. 4, April 1974 Washington DC (USA) NORMAN J. DOORENBOS et al.: "Synthesis and evaluation of antimicrobial properties of amidinoazaandrostanes and guanidinoazaandrostanes" pages 620-622. * Whole article * |