Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | |
17.09.1982 | Délivrance (prévue) | publié le 17.11.1982 [1982/46] |
12.12.1980 | Requête en examen présentée | publié le 11.02.1981 [1981/06] |
22.07.1980 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 17.09.1980 [1980/19] |