EP0019016 - Dispositif de conversion de l'énergie solaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.10.1983 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Michael, Simon, Dipl.-Ing. Sanderplatz 14 D-8000 München 60 / DE | [1980/24] | Inventeur(s) | 01 /
Simon, Michael, Dipl. Ing. Sanderplatz 14 8 München 60 / DE | 02 /
Gall Sighardt, Dr. Vogelhardtstrasse 35 8 München 40 / DE | [1980/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 79105291.3 | 20.12.1979 | [1980/24] | Numéro de priorité, date | DE19782855553 | 22.12.1978 Format original publié: DE 2855553 | [1980/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0019016 | Date: | 26.11.1980 | Langue: | DE | [1980/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0019016 | Date: | 29.04.1981 | Langue: | DE | [1981/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.1981 | Classification | IPC: | H01L31/02, H01L25/08 | [1980/24] | CPC: |
H02S40/44 (EP,US);
F24S23/30 (EP);
F24S23/71 (EP,US);
F24S23/745 (EP);
F24S23/79 (EP);
F24S30/40 (EP,US);
H01L31/043 (EP);
H01L31/0547 (EP);
G02B27/141 (EP);
Y02E10/47 (EP);
Y02E10/52 (EP);
Y02E10/60 (EP);
Y02P80/20 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, FR, GB, IT [1980/24] | Titre | Allemand: | Sonnenenergie-Umwandlungsanlage | [1980/24] | Anglais: | Solar energy conversion device | [1980/24] | Français: | Dispositif de conversion de l'énergie solaire | [1980/24] | Dossier détruit : | 06.06.1989 | Procédure d'examen | 24.04.1980 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) LU, NL, SE | 04.07.1980 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 19.06.1981 | Requête en examen déposée [1981/36] | 12.03.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.06.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.01.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 16.06.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.1983 | Taxe de délivrance payée | 04.08.1983 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1984/01] | 15.10.1983 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1984/01] | Requête en poursuite de la procédure de: | 21.07.1980 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.07.1980 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 03.09.1980 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 20.01.1980 | LU   M02   Pas encore payé | 20.01.1980 | NL   M02   Pas encore payé | 20.01.1980 | SE   M02   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1982 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1764427 [ ] (TELEFUNKEN PATENTVERWALTUNGSGM); | DE2620115 [ ] (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG); | US4045246 [ ] (MLAVSKY ABRAHAM I, et al); | US4158356 [ ] (WININGER DAVID V); | US4021267 [ ] (DETTLING JOSEPH R) | [ ] - THE CONFERENCE RECORD OF THE THIRTEENTH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE - 1978. 5. - 8. Juni 1978, Seiten 881-885 Washington D.C., U.S.A. J.A. CAPE et al.: "Spectrally split tandem cell converter studies". * Seiten 881, 882, 884; Figuren * |