EP0008487 - Installation et procédé pour l'accumulation d'énergie thermique dans un étang contenant une solution saline aqueuse en état saturé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wirguin, Joseph Menachem 40 King George Street Jerusalem / IL | Pour tous les Etats désignés Melamed, Avraham 31 Haoranim Street Kfar Shemaryahu / IL | [1980/05] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1980/05] | Mandataire(s) | Abrams, Michael John, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | [N/P] |
Précédent [1980/05] | Abrams, Michael John, et al Haseltine Lake & Co. 28, Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 79300680.0 | 23.04.1979 | [1980/05] | Numéro de priorité, date | IL19970000545 | 30.04.1978 Format original publié: IL 54597 | [1980/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0008487 | Date: | 05.03.1980 | Langue: | EN | [1980/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0008487 | Date: | 16.09.1981 | Langue: | EN | [1981/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.1979 | Classification | IPC: | F24J3/00 | [1980/05] | CPC: |
F28D20/0043 (EP,US);
F24S10/13 (EP,US);
F28D20/0039 (EP,US);
F28D2020/0069 (EP,US);
F28D2020/0082 (EP,US);
F28D2020/0086 (EP,US);
Y02E10/44 (EP,US);
Y02E20/14 (EP,US);
Y02E60/14 (EP,US);
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1980/05] | Titre | Allemand: | Einrichtung und Verfahren zur Speicherung thermischer Energie in einem Teich, der eine gesättigte wässerige Salzlösung enthält | [1980/05] | Anglais: | Installation and method for the storage of thermal energy in a pond containing a saturated aqueous saline solution | [1980/05] | Français: | Installation et procédé pour l'accumulation d'énergie thermique dans un étang contenant une solution saline aqueuse en état saturé | [1980/05] | Procédure d'examen | 25.04.1980 | Requête en examen déposée [1980/15] | 10.12.1980 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 31.03.1981 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.1981 | Taxe de délivrance payée | 19.06.1981 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.07.1982 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [ N /P ] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.04.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3972183 [ ] (CHUBB TALBOT A); | US3997001 [ ] (CHUBB TALBOT A); | DE2631320 [ ] (ALEFELD GEORG); | DE2732320 [ ] (GEN ELECTRIC); | DE2819946 [ ] (JACKSON PETER) |