EP0008944 - Dudgeonnage hydraulique des tubes dans une plaque tubulaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 27.02.1985 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.1985 | Opposition rejetée | publié le 02.05.1985 [1985/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION Westinghouse Building, Gateway Center Pittsburgh Pennsylvania 15222 / US | [N/P] |
Précédent [1980/06] | Pour tous les Etats désignés WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION Westinghouse Building Gateway Center Pittsburgh Pennsylvania 15222 / US | Inventeur(s) | 01 /
Cooper, Frank William, Jr. 115 Himalaya Road Monroeville, Pennsylvania / US | [1980/06] | Mandataire(s) | Van Berlyn, Ronald Gilbert 30 The Green Calne Wiltshire SN11 8DJ / GB | [N/P] |
Précédent [1980/06] | van Berlyn, Ronald Gilbert 23, Centre Heights London NW3 6JG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 79301829.2 | 05.09.1979 | [1980/06] | Numéro de priorité, date | US19780939553 | 05.09.1978 Format original publié: US 939553 | [1980/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0008944 | Date: | 19.03.1980 | Langue: | EN | [1980/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0008944 | Date: | 02.04.1980 | Langue: | EN | [1980/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0008944 | Date: | 19.01.1983 | Langue: | EN | [1983/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.1980 | Classification | IPC: | B21D39/20, B21D39/06 | [1980/06] | CPC: |
B21D39/06 (EP,US);
B21D39/08 (KR);
B21D39/203 (EP,US);
Y10T29/49375 (EP,US);
Y10T29/49805 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, GB, SE [1980/06] | Titre | Allemand: | Hydraulisches Ausweiten von Rohren innerhalb einer Rohrplatte | [1980/06] | Anglais: | Hydraulic expansion swaging of tubes in tubesheet | [1980/06] | Français: | Dudgeonnage hydraulique des tubes dans une plaque tubulaire | [1980/06] | Dossier détruit : | 26.08.1996 | Procédure d'examen | 02.10.1980 | Requête en examen déposée [1981/01] | 09.09.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 13.01.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 19.07.1982 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.10.1982 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.10.1982 | Taxe de délivrance payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
18.10.1983
16.11.1983
ADMISSIBLE Deutsche Babcock Aktiengesellschaft Duisburger Strasse 375 D-46049 Oberhausen / DE | [1983/51] | 18.11.1983 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 02.04.1984 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 10.10.1984 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 21.10.1984 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1985/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | GB1084171 [ ]; | FR907864 [ ] (SULZER AG); | GB853630 [ ] (PERFECTIONNEMENT DU MATERIEL D); | FR1320133 [ ] (FIVES LILLE CAIL); | FR1330224 [ ] (FIVES LILLE CAIL); | FR1365999 [ ] (FIVES LILLE CAIL); | FR1422388 [ ] (SIEMENS AG); | FR2050309 [ ] (ALSTHOM CGEE [FR]); | GB1332461 [ ] (FOSTER WHEELER BROWN BOILERS); | FR2292534 [ ] (BALCKE DUERR AG [DE]); | DE2616523 [ ] (BALCKE DUERR AG [DE]) |