EP0013152 - Colliers de marquage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.12.1982 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés W.H. Brady Co. 727 West Glendale Avenue Milwaukee Wisconsin 53201 / US | [N/P] |
Précédent [1980/14] | Pour tous les Etats désignés W.H. Brady Co. 727 West Glendale Avenue Milwaukee Wisconsin 53201 / US | Inventeur(s) | 01 /
Barbieri, Joseph C. 3023 El Camino Cedarburg, Wisconsin 53012 / US | [1980/14] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1980/14] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Isartorplatz 5 D-8000 München 2 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 79302997.6 | 20.12.1979 | [1980/14] | Numéro de priorité, date | US19780972934 | 26.12.1978 Format original publié: US 972934 | [1980/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0013152 | Date: | 09.07.1980 | Langue: | EN | [1980/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.1980 | Classification | IPC: | H01B7/36, G09F3/06 | [1980/14] | CPC: |
G09F3/06 (EP,US);
H01B7/368 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, NL, SE [1980/14] | Titre | Allemand: | Markierungshülsen | [1980/14] | Anglais: | Marker sleeves | [1980/14] | Français: | Colliers de marquage | [1980/14] | Dossier détruit : | 12.02.1989 | Procédure d'examen | 30.09.1980 | Requête en examen déposée [1981/01] | 06.08.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.03.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.09.1982 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1983/08] | 17.12.1982 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1983/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3491472 [ ] (WALLDORF DIANN JOHNS); | FR2254256 [ ] (MULLER YVETTE [FR]); | FR2307391 [ ] (FEHR RUDOLF [CH]) |