EP0012052 - Procédé de régulation des mousses dans les installations de fabrication de l'acrylonitrile et des esters acryliques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2016 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés P C U K PRODUITS CHIMIQUES UGINE KUHLMANN Service Propriété Industrielle Tour Manhattan 92087 Paris La Défense 2 Cédex 21 / FR | [N/P] |
Précédent [1980/12] | Pour tous les Etats désignés P C U K PRODUITS CHIMIQUES UGINE KUHLMANN Service Propriété Industrielle Tour Manhattan F-92087 Paris La Défense 2 Cédex 21 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bruno, Francis 11, rue Marbeau F-75116 Paris / FR | 02 /
Konareff, Jean Route du Bas Privas Charly F-69390 Vernaison / FR | 03 /
Pardon, Louis 28, rue du 11 Novembre 1918 F-69230 Saint-Genis Laval / FR | [1980/12] | Mandataire(s) | Houssin, Jean, et al PRODUITS CHIMIQUES UGINE KUHLMANN Service Propriété Industrielle Tour Manhattan Cedex 21 92087 Paris La Defense 2 / FR | [N/P] |
Précédent [1980/12] | Houssin, Jean, et al PRODUITS CHIMIQUES UGINE KUHLMANN Service Propriété Industrielle Tour Manhattan Cedex 21 F-92087 Paris La Defense 2 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 79400839.1 | 09.11.1979 | [1980/12] | Numéro de priorité, date | FR19780033781 | 30.11.1978 Format original publié: FR 7833781 | [1980/12] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0012052 | Date: | 11.06.1980 | Langue: | FR | [1980/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0012052 | Date: | 02.06.1982 | Langue: | FR | [1982/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.03.1980 | Classification | IPC: | B01D19/04, C07C121/32, C08G65/28, C11D1/722 | [1982/22] | CPC: |
B01D19/04 (EP);
B01D19/0404 (EP);
C07C67/62 (EP)
| C-Set: |
B01D19/0404, B01D19/0431 (EP);
C07C67/62, C07C69/54 (EP) |
Précédent IPC [1980/12] | B01D19/04, C07C121/32, C08G65/28 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1980/12] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Regulierung von Schäumen in Akrylonitril -und Akrylester-Herstellungsanlagen | [1980/12] | Anglais: | Foam regulation process for plants producing acrylonitrile and acrylic esters | [1980/12] | Français: | Procédé de régulation des mousses dans les installations de fabrication de l'acrylonitrile et des esters acryliques | [1980/12] | Procédure d'examen | 15.11.1979 | Requête en examen déposée [1980/12] | 24.04.1981 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 04.09.1981 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.1981 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.11.1981 | Taxe de délivrance payée | Opposition(s) | 02.03.1983 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [ N /P ] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US4105582 [ ]; | DE2252186 [ ]; | GB800159 [ ]; | FR2247532 [ ]; | GB1097491 [ ]; | DE2724349 [ ] |