EP0010078 - Eolienne à courant transversal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.04.1984 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ljungström, Olle Sälgstigen 12 S-181 62 Lidingö / SE | [1980/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1980/08] | Mandataire(s) | Geralf, Wilhelm, et al W Geralf Patentbyra AB Kungsgatan 33 111 56 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1980/08] | Geralf, Wilhelm, et al W Geralf Patentbyra AB Kungsgatan 33 S-111 56 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 79850092.2 | 04.10.1979 | [1980/08] | Numéro de priorité, date | SE19780010503 | 06.10.1978 Format original publié: SE 7810503 | [1980/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0010078 | Date: | 16.04.1980 | Langue: | EN | [1980/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0010078 | Date: | 28.05.1980 | Langue: | EN | [1980/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0010078 | Date: | 25.05.1983 | Langue: | EN | [1983/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.1980 | Classification | IPC: | F03D3/06 | [1980/08] | CPC: |
F03D3/061 (EP,US);
F05B2240/214 (EP,US);
Y02E10/74 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1980/08] | Titre | Allemand: | Querstrom-Windkraftmaschine | [1980/08] | Anglais: | Wind turbine of cross-flow type | [1980/08] | Français: | Eolienne à courant transversal | [1980/08] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 21.11.1980 | Requête en examen déposée [1981/05] | 27.10.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.02.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.10.1982 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.1983 | Taxe de délivrance payée | 20.01.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.02.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1984/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.11.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.11.1982 | 04   M06   Taxe payée le   01.11.1982 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 25.05.1983 | [2002/24] | Citations: | Recherche | US3918839 [ ] (BLACKWELL BENNIE F, et al); | FR2319028 [ ] (NAT RES DEV [GB]); | DE2630487 [ ] (RUECKSTAEDTER HANS) |