EP0011630 - ARROSEUR AUTO-PROPULSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRONLYKKE, Sven Logismose Gods DK-5683 Harby, Funen / DK | [1980/12] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1980/12] | Mandataire(s) | Lavoix, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix 2, Place D'Estienne D'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | [1980/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 79900333.0 | 21.03.1979 | [1980/12] | WO1979DK00010 | Numéro de priorité, date | DK19780001321 | 22.03.1978 Format original publié: DK 132178 | DK19780002509 | 06.06.1978 Format original publié: DK 250978 | [1980/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO7900810 | Date: | 18.10.1979 | [1979/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0011630 | Date: | 11.06.1980 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.1979, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1980/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0011630 | Date: | 12.01.1983 | Langue: | EN | [1983/02] | Classification | IPC: | A01G25/09, B65H75/00 | [1980/17] | CPC: |
A01G25/095 (EP,US)
|
Précédent IPC [1980/12] | A01G25/09 | Etats contractants désignés | FR [1980/12] | Titre | Allemand: | EINE SELBSTFAHR-BEWÄSSERUNGSANLAGE | [1980/12] | Anglais: | A SELF-PROPELLED IRRIGATOR | [1980/12] | Français: | ARROSEUR AUTO-PROPULSE | [1980/12] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 26.10.1979 | Taxe nationale de base payée | 26.10.1979 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.04.1980 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.04.1980 | Requête en examen déposée [1980/14] | 13.11.1980 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.03.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.1981 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.11.1981 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.07.1982 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.1982 | Taxe de délivrance payée | 02.10.1982 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.10.1983 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [ N /P ] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.1981 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.04.1981 | 03   M06   Taxe payée le   01.04.1981 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE215616 ; | [A]DE294358 ; | [X]US1507506 (EDWARD MURPHY ALBERT); | [A]DK132734B (JANSEN D J) |