Etats contractants désignés | AT | | CH | | DE | | FR | | GB | | LU | | NL | | SE | | Procédure d'examen | 22.12.1980 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique
[1981/14] | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 07.01.1981 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT CH DE FR GB LU NL SE | | Date de l'événement: | 08.04.1981 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19801222 | | Date de l'événement: | 08.08.2007 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HAAS JR., FREDERICK T. | | Date de l'événement: | 07.11.1980 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 04.02.1981 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |