EP0026444 - Dispositif pour positionner correctement des fils avant le tricotage sur un métier à tricoter circulaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.1985 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.04.1985 [1985/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LONATI S.p.A. Via S. Polo, 11 25123 Brescia / IT | [N/P] |
Précédent [1984/29] | Pour tous les Etats désignés LONATI S.p.A. Via S. Polo, 11 I-25123 Brescia / IT | ||
Précédent [1981/14] | Pour tous les Etats désignés COSTRUZIONI MECCANICHE LONATI S.p.A. Via S. Polo, 11 I-25100 Brescia / IT | Inventeur(s) | 01 /
Lonati, Francesco Via Valsorda, 28 I-25100 Brescia / IT | [1981/14] | Mandataire(s) | Modiano, Guido, et al c/o Internazionale Brevetti Ingg. Zini, Maranesi & C. Piazza Castello 1 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1981/14] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 80105734.0 | 24.09.1980 | [1981/14] | Numéro de priorité, date | IT19790026156 | 01.10.1979 Format original publié: IT 2615679 | [1981/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0026444 | Date: | 08.04.1981 | Langue: | EN | [1981/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0026444 | Date: | 06.05.1981 | Langue: | EN | [1981/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0026444 | Date: | 18.04.1984 | Langue: | EN | [1984/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1981 | Classification | IPC: | D04B15/38 | [1981/14] | CPC: |
D04B15/38 (EP,US);
D04B15/60 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1981/14] | Titre | Allemand: | Vorrichtung für das richtige Vorlegen von Fäden vor dem Stricken auf einer Rundstrickmaschine | [1981/14] | Anglais: | Device for correctly positioning yarns prior to knitting in a circular knitting machine | [1981/14] | Français: | Dispositif pour positionner correctement des fils avant le tricotage sur un métier à tricoter circulaire | [1981/14] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 16.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/01] | 03.12.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.03.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 04.10.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.1983 | Taxe de délivrance payée | 28.12.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US2959949 [ ] (CRAWFORD HERMAN E); | [A]DE1911848 (SANTONI & C SPA); | [A]FR2174600 (MECMOR SPA [IT]); | [D]FR2406686 (LONATI COST MECC [IT]) |