EP0049303 - Procédé et appareil pour vérifier le fonctionnement d'amortisseurs montés dans des véhicules [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.12.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.12.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.01.1987 [1987/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Közlekedéstudományi Intézet Thán Károly u. 3/5 Budapest 1119 / HU | [1985/39] |
Précédent [1982/15] | Pour tous les Etats désignés Közuti Közlekedési Tudományos Kutato Intézet Thán Károly u. 3-5 Budapest 1119 / HU | Inventeur(s) | 01 /
Tamási, Attila, Dipl.-Ing. Gulyás u. 16 HU-1112 Budapest / HU | 02 /
Faragó, László, Dipl.-Ing. Bója u. 24 HU-1182 Budapest / HU | 03 /
Kardos, Mihály, Dipl.-Ing. Hosszu u. 25 HU-1203 Budapest / HU | [1982/15] | Mandataire(s) | Eitle, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/15] | Eitle, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 80106088.0 | 07.10.1980 | [1982/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0049303 | Date: | 14.04.1982 | Langue: | DE | [1982/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0049303 | Date: | 29.01.1986 | Langue: | DE | [1986/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.07.1981 | Classification | IPC: | G01M17/04 | [1982/15] | CPC: |
G01M17/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1982/15] | Titre | Allemand: | Verfahren und Einrichtung zur Qualifizierung der Stossdämpfer von mit elastischen Reifen versehenen gefederten Fahrzeugen, vorzugsweise Strassenkraftfahrzeugen | [1982/15] | Anglais: | Method and device for qualifying the shock absorbers of sprung vehicles equipped with resilient tyres, especially power-driven road vehicles | [1982/15] | Français: | Procédé et appareil pour vérifier le fonctionnement d'amortisseurs montés dans des véhicules | [1982/15] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 15.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/15] | 30.12.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 31.05.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.05.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.07.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.11.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.01.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.03.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.05.1985 | Taxe de délivrance payée | 15.05.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.10.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3855841 [ ] (HUNTER L) | [ ] - A.T.Z., Jahrgang 65, Heft 7, Juli 1963, Stuttgart, DE M. MITSCHKE, "Theoretisch und Experimentelle Schwingungsuntersuchungen am Kraftfahrzeug" seiten 197 bis 205. *seiten 198, 199, teil 2b; figur 5* | Examen | FR2144057 | US3877288 | DE2445406 | US4002051 | FR2394077 |