EP0032560 - Injecteur On-column et procédé d'injection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1981/30] | Valve de contrôle pour un injecteur On-column et procédé d'injection | ||
[1985/28] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.1986 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.05.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.07.1986 [1986/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CARLO ERBA STRUMENTAZIONE S.p.A. I-20090 Rodano Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1981/30] | Pour tous les Etats désignés CARLO ERBA STRUMENTAZIONE S.p.A. I-20090 Rodano Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Sisti, Giorgio Viale Gavazzi 60 Melzo (Milan) / IT | 02 /
Tosi, Bruno Via Custoza 4 Carate Brianza (Milan) / IT | 03 /
Trestianu, Sorin 7 Place Petite Suisse Bruxelles / BE | 04 /
Galli, Mario Via Magenta 107 Legnano (Milan) / IT | [1981/30] | Mandataire(s) | Marietti, Giuseppe Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1981/30] | Marietti, Giuseppe MARIETTI e GISLON S.r.l. Via Larga, 16 I-20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 80107899.9 | 15.12.1980 | [1981/30] | Numéro de priorité, date | IT19800019005 | 02.01.1980 Format original publié: IT 1900580 | [1981/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0032560 | Date: | 29.07.1981 | Langue: | EN | [1981/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0032560 | Date: | 10.07.1985 | Langue: | EN | [1985/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.1981 | Classification | IPC: | G01N30/18, F16K11/085 | [1985/28] | CPC: |
G01N30/18 (EP,US);
G01N30/20 (EP,US)
|
Précédent IPC [1981/30] | G01N31/08, F16K11/085 | Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1981/30] | Titre | Allemand: | On-column Injektor und Injektionsverfahren | [1985/28] | Anglais: | Direct on-column injector and injection method | [1985/28] | Français: | Injecteur On-column et procédé d'injection | [1985/28] |
Précédent [1981/30] | Regelventil für einen On-column Injektor und Injektionsverfahren | ||
Précédent [1981/30] | A control valve for a direct on-column injector and injection method | ||
Précédent [1981/30] | Valve de contrôle pour un injecteur On-column et procédé d'injection | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 18.01.1982 | Requête en examen déposée [1982/17] | 08.06.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.11.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.1985 | Taxe de délivrance payée | 29.01.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.04.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR1388466 (MICRO TEK INSTR); | US3220246 [ ] (BARNUM HEWITT M); | [A]US3458699 (PADRTA FRANK G); | [A]DE1698191 (BECKER DELFT NV); | FR2138486 [ ] (KODAK PATHE); | [A]DE2211744 (GOLOWISTIKOW JURIJ NIKOLAJEWIT); | DE2400983 [ ] (TURNEY STEPHEN Z); | [A]GB1427821 (MEDEX INC); | [A]US4128008 (LINENBERG AMOS); | [A]DD135419 (LANGROCK ERNST JUERGEN, et al) | Examen | - H.R.C. and C.C. Vol. 2 (6/1979) Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg, "Special cooling system for the on-colum injector in capillary Gas Chromatography Eliminating Discrimination of Sample Compounds" by M. Golli, S. Trestianu and K. Grob, Jr., pages 366-370 |