Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.12.1999 [1999/52] |
12.12.1986 | Révocation du brevet | publié le 28.01.1987 [1987/05] |
26.04.1985 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 03.07.1985 [1985/27] |
11.02.1985 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 17.04.1985 [1985/16] |
25.10.1984 | Opposition formée | publié le 27.12.1984 [1984/52] |
03.12.1983 | Délivrance (prévue) | publié le 01.02.1984 [1984/05] |
28.01.1983 | Changement - demandeur | publié le 30.03.1983 [1983/13] |
17.02.1981 | Requête en examen présentée | publié le 22.04.1981 [1981/16] |
24.06.1980 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 20.08.1980 [1980/17] |