EP0036048 - Procédé de démarrage d'un procédé de reformage d'hydrocarbures utilisant un lit contenant un catalyseur de reformage comprenant de l'iridium et un métal du groupe du platine et ayant une distribution de soufre essentiellement uniforme dans le lit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.09.1982 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390 180 Park Avenue Florham Park New Jersey 07932-0390 / US | [N/P] |
Précédent [1981/38] | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390, 180 Park Avenue Florham Park, New Jersey 07932-0390 / US | Inventeur(s) | 01 /
Carter, James Leslie 933 St. Marks Avenue Westfield, New Jersey / US | 02 /
Sinfelt, John Henry 296 Chaucer Drive Berkeley Heights, New Jersey / US | [1981/38] | Mandataire(s) | Somers, Harold Arnold, et al ESSO Engineering (Europe) Ltd. Patents & Licences Mailpoint 12 Esso House, Ermyn Way Leatherhead, Surrey KT22 8XE / GB | [N/P] |
Précédent [1981/38] | Somers, Harold Arnold, et al ESSO Engineering (Europe) Ltd. Patents & Licences Mailpoint 72 Esso House Ermyn Way Leatherhead, Surrey KT22 8XE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 80300777.2 | 13.03.1980 | [1981/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0036048 | Date: | 23.09.1981 | Langue: | EN | [1981/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.1980 | Classification | IPC: | C10G35/22 | [1981/38] | CPC: |
C10G35/22 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1981/38] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Anfahren einer Reformierung von Kohlenwasserstoffen unter Verwendung eines eine Iridiumkomponente und eine Platingruppenmetallkomponente enthaltenden Katalysatorbettes, mit einer im wesentlichen einheitlichen Schwefelverteilung über das Bett | [1981/38] | Anglais: | Startup method for a hydrocarbon reforming process utilizing a bed containing an iridium component and a platinum group component reforming catalyst having a substantially uniform sulfur distribution throughout the bed | [1981/38] | Français: | Procédé de démarrage d'un procédé de reformage d'hydrocarbures utilisant un lit contenant un catalyseur de reformage comprenant de l'iridium et un métal du groupe du platine et ayant une distribution de soufre essentiellement uniforme dans le lit | [1981/38] | Dossier détruit : | 12.02.1989 | Procédure d'examen | 21.06.1982 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1982/48] | 01.09.1982 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1982/48] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 23.03.1982 | M02   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1982 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US4048058 [ ]; | US4159938 [ ]; | US3578582 [ ]; | US3936369 [ ]; | US3939060 [ ]; | US3953368 [ ] |