EP0023128 - Procédé et appareil pour la fabrication de sachets de thé et analogues [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.12.1984 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delamere & Williams Company, Limited 21-35 Carson Street Toronto Ontario M8W 3R8 / CA | [N/P] |
Précédent [1981/04] | Pour tous les Etats désignés Delamere & Williams Company, Limited 21-35 Carson Street Toronto Ontario M8W 3R8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Brooke, Arthur Alan 325 Cranbrooke Avenue Toronto Ontario M5M 1M9 / CA | [1981/04] | Mandataire(s) | Hallam, Arnold Vincent, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [1981/04] | Hallam, Arnold Vincent, et al E.N. LEWIS & TAYLOR 144 New Walk Leicester LE1 7JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 80302399.3 | 17.07.1980 | [1981/04] | Numéro de priorité, date | US19790060080 | 24.07.1979 Format original publié: US 60080 | [1981/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0023128 | Date: | 28.01.1981 | Langue: | EN | [1981/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0023128 | Date: | 08.02.1984 | Langue: | EN | [1984/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.1980 | Classification | IPC: | B65B9/20 | [1981/04] | CPC: |
B65B9/2049 (EP,US);
B65B29/028 (EP,US);
B65B37/08 (EP,US);
B65B51/306 (EP,US);
B65B61/08 (EP,US);
B65B9/20 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1981/04] | Titre | Allemand: | Verfahren und Apparat zur Herstellung von Teebeuteln und dgl. | [1981/04] | Anglais: | Method and apparatus for manufacturing tea bags and the like | [1981/04] | Français: | Procédé et appareil pour la fabrication de sachets de thé et analogues | [1981/04] | Procédure d'examen | 17.07.1981 | Requête en examen déposée [1981/39] | 09.07.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.01.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.04.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.07.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.1983 | Taxe de délivrance payée | 07.10.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.11.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.07.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.02.1984 | BE | 08.02.1984 | FR | 08.02.1984 | NL | 08.02.1984 | SE | 08.02.1984 | [2002/24] |
Précédent [1985/25] | AT | 08.02.1984 | |
BE | 08.02.1984 | ||
NL | 08.02.1984 | ||
SE | 08.02.1984 | ||
Précédent [1985/23] | BE | 08.02.1984 | |
NL | 08.02.1984 | ||
SE | 08.02.1984 | ||
Précédent [1985/16] | BE | 08.02.1984 | |
SE | 08.02.1984 | ||
Précédent [1984/33] | SE | 08.02.1984 | Citations: | Recherche | US2533554 [ ] (BYERLY OLIVER M); | US3296770 [ ] (WILSON RUSSELL W); | DE1461912 [ ] (HASEL DR HEINZ); | US3451187 [ ] (MASSEY JAMES M, et al); | US3525193 [ ] (CUTLER DUNCAN B, et al); | US3532516 [ ] (EREKSON ARTHUR B) |