EP0018256 - Emetteur-récepteur à commande automatique d'alternat, et réseau de télécommunications comportant un tel émetteur-récepteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.1985 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.08.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.10.1985 [1985/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | [1982/21] |
Précédent [1980/22] | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Deman, Pierre "THOMSON-CSF"-SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | 02 /
Pimentel, Albert "THOMSON-CSF"-SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | 03 /
Ben Sadou, Jean-Claude "THOMSON-CSF"-SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | 04 /
de Riviere, Charles "THOMSON-CSF"-SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | [1980/22] | Mandataire(s) | Turlèque, Clotilde, et al Thomson-CSF Propriété Intellectuelle B.P. 329 50, rue Jean-Pierre Timbaud 92402 Courbevoie Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1980/22] | Turlèque, Clotilde, et al THOMSON-CSF, SCPI, B.P. 329, 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 80400433.1 | 01.04.1980 | [1980/22] | Numéro de priorité, date | FR19790009491 | 13.04.1979 Format original publié: FR 7909491 | [1980/22] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0018256 | Date: | 29.10.1980 | Langue: | FR | [1980/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0018256 | Date: | 10.10.1984 | Langue: | FR | [1984/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.1980 | Classification | IPC: | H04B1/46, H04B1/64 | [1980/22] | CPC: |
H04B1/64 (EP,US);
H04B1/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1984/33] |
Précédent [1980/22] | DE, GB, IT, NL, SE | Titre | Allemand: | Sender-Empfänger mit automatischer Steuerung der Sende-Empfangsumschaltung und Fernmeldenetz, welches einen solchen Sender-Empfänger enthält | [1980/22] | Anglais: | Transceiver with automatic switch-over control, and telecommunications network comprising such a transceiver | [1980/22] | Français: | Emetteur-récepteur à commande automatique d'alternat, et réseau de télécommunications comportant un tel émetteur-récepteur | [1980/22] | Dossier détruit : | 16.07.1993 | Procédure d'examen | 13.02.1981 | Requête en examen déposée [1981/16] | 09.07.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.10.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.08.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 03.04.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.1984 | Taxe de délivrance payée | 01.06.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.07.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.03.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | CH461585 [ ] (CIBA GEIGY [CH]); | DE2128889 [ ] (TEKADE FELTEN & GUILLEAUME); | US3882458 [ ] (HOESCHELE JR DAVID F, et al) | [ ] - ELECTRON, Volume 29, No. 4, Avril 1973 Rotterdam (NL) J. HOEK: "De trio zendontvanger, serie 515", pages 160 a 164. * Page 160, colonne de gauche, lignes 11 a 12; colonne de droite, lignes 11 a 12; page 161, colonne de gauche, lignes 29 a 30; colonne de droite, lignes 1 a 7; page 162, colonne de gauche, lignes 33 a 41 et colonne de droite, lignes 14 a 22 * |