EP0018914 - Lève-glace [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.01.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.12.2002 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): SE État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: GB | publié le 05.02.2003 [2003/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PAUMELLERIE ELECTRIQUE Société dite: La Rivière de Mansac F-19600 Larche / FR | [1980/23] | Inventeur(s) | 01 /
Saigne, Gérard La Rivière de Mansac 19600 Larche / FR | [1980/23] | Mandataire(s) | Lavoix, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix 2, Place D'Estienne D'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | [1980/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 80400597.3 | 30.04.1980 | [1980/23] | Numéro de priorité, date | FR19790011302 | 04.05.1979 Format original publié: FR 7911302 | [1980/23] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0018914 | Date: | 12.11.1980 | Langue: | FR | [1980/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0018914 | Date: | 07.03.1984 | Langue: | FR | [1984/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.08.1980 | Classification | IPC: | E05F11/40, E05F15/16 | [1980/23] | CPC: |
E05F11/405 (EP,US);
E05F11/445 (EP,US);
E05F15/689 (EP,US);
E05Y2900/55 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT, NL, SE [1980/23] | Titre | Allemand: | Fensterheber | [1980/23] | Anglais: | Window lifting mechanism | [1980/23] | Français: | Lève-glace | [1980/23] | Procédure d'examen | 28.04.1981 | Requête en examen déposée [1981/27] | 26.05.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 16.10.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.05.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 17.08.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.1983 | Taxe de délivrance payée | 17.11.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.05.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.05.1983 | 04   M06   Taxe payée le   16.05.1983 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 07.03.1984 | SE | 07.03.1984 | [2003/06] |
Précédent [1989/38] | SE | 07.03.1983 | |
NL | 07.03.1984 | ||
GB | 07.05.1984 | ||
Précédent [1985/23] | SE | 07.03.1983 | |
NL | 07.03.1984 | ||
Précédent [1984/33] | SE | 07.03.1983 | Citations: | Recherche | FR1264086 [ ] (WILMOT BREEDEN LTD); | US4098134 [ ] (KONDO OSAMU); | FR2307945 [ ] (KEIPER KG [DE]); | US2718395 [ ] (EHRLICH LOUIS B) |