Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ATE84572T | | 15.01.1993 | T1 | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | EP80400722 | | 23.05.1980 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US4935235 | | 19.06.1990 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US12722887 | | 01.12.1987 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US5196194 | | 23.03.1993 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | US67962184 | | 07.12.1984 | US51305583 | | 12.07.1983 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US5436139 | | 25.07.1995 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | US8999393 | | 08.07.1993 | US51305583 | | 12.07.1983 | US57133190 | | 22.08.1990 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CA1341645 | Dossier mondial
| 02.07.2024 | C | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CA1341643 | Dossier mondial
| 28.02.2023 | C | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | EP0020251 | Dossier mondial
| 13.01.1993 | B1 | EP0020251 | | 20.05.1981 | A3 | EP0020251 | | 10.12.1980 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE20251T | | 27.02.1986 | T1 | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE3072205T | | 05.08.1993 | T2 | DE3072205D1 | | 25.02.1993 | D1 | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DK226680 | | 25.11.1980 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ES8105388 | | 16.05.1981 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | GR68524 | | 11.01.1982 | B | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | IE52036 | | 27.05.1987 | B1 | IE800991L | | 24.11.1980 | L | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JP2543751B | | 16.10.1996 | B2 | JPH02450 | | 05.01.1990 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JPH0659221B | | 10.08.1994 | B2 | JPS5663995 | | 30.05.1981 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | PT71296 | | 21.09.1981 | B | PT71296 | | 01.06.1980 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | YU46343 | | 20.10.1993 | B | YU140380 | | 31.10.1988 | A | Numéro de priorité | | Date | US4190979 | | 24.05.1979 | US10726779 | | 26.12.1979 |