EP0031804 - Structure spatiale en treillis [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.03.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.05.1986 [1986/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UTEMA-TRAVHYDRO S.A. en abrégé TRAVHYDRO 96, Rue Montoyer 1040 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [1981/27] | Pour tous les Etats désignés UTEMA-TRAVHYDRO S.A. en abrégé TRAVHYDRO 96, Rue Montoyer B-1040 Bruxelles / BE | Inventeur(s) | 01 /
Thonard, François Pierre Av. Eugène Ysaye 14/23 B-4920 Embourg / BE | [1981/27] | Mandataire(s) | Vanderperre, Robert, et al Gevers Livornostraat 7 1060 Brussel / BE | [N/P] |
Précédent [1981/27] | Vanderperre, Robert, et al Bureau Vander Haeghen S.A. Rue Colonel Bourg 108 A B-1040 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 80870055.3 | 17.12.1980 | [1981/27] | Numéro de priorité, date | BE19790198773 | 27.12.1979 Format original publié: BE 198773 | [1981/27] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0031804 | Date: | 08.07.1981 | Langue: | FR | [1981/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0031804 | Date: | 23.09.1981 | Langue: | FR | [1981/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0031804 | Date: | 22.05.1985 | Langue: | FR | [1985/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.07.1981 | Classification | IPC: | E04B1/19 | [1981/27] | CPC: |
E04B1/1903 (EP);
E04B2001/1927 (EP);
E04B2001/193 (EP);
E04B2001/1933 (EP);
E04B2001/1963 (EP);
E04B2001/1975 (EP);
E04B2001/1984 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, LU, NL [1981/27] | Titre | Allemand: | Räumliche Gitterstruktur | [1981/27] | Anglais: | Spatial lattice structure | [1981/27] | Français: | Structure spatiale en treillis | [1981/27] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 10.03.1982 | Requête en examen déposée [1982/20] | 29.06.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.12.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.04.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 09.11.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.1985 | Taxe de délivrance payée | 16.01.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.02.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | GB1350889 [ ] | Examen | FR2143644 |