EP0032691 - Procédé de fabrication d'un supraconducteur de composition intermétallique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1984 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.1984 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.08.1984 [1984/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1981/30] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Wilhelm, Manfred, Dr. Teutonenstrasse 23 D-8500 Nürnberg / DE | [1981/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81100124.7 | 09.01.1981 | [1981/30] | Numéro de priorité, date | DE19803002196 | 22.01.1980 Format original publié: DE 3002196 | DE19803002177 | 22.01.1980 Format original publié: DE 3002177 | [1981/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0032691 | Date: | 29.07.1981 | Langue: | DE | [1981/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0032691 | Date: | 20.07.1983 | Langue: | DE | [1983/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.05.1981 | Classification | IPC: | H01L39/24 | [1981/30] | CPC: |
H10N60/0184 (EP,US);
Y10S505/815 (EP,US);
Y10S505/921 (EP,US);
Y10T29/49014 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, FR, GB, IT, LI [1981/30] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Supraleiters mit einer intermetallischen Verbindung | [1981/30] | Anglais: | Process for producing a superconductor with an intermetallic connection | [1981/30] | Français: | Procédé de fabrication d'un supraconducteur de composition intermétallique | [1981/30] | Procédure d'examen | 05.10.1981 | Requête en examen déposée [1981/50] | 25.08.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 16.11.1982 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.1982 | Taxe de délivrance payée | 16.12.1982 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.04.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1984/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.01.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US4053976 [ ] (SCANLAN RONALD M, et al) | Examen | DE1945642 | FR2293800 |