EP0036108 - Dispositif électrique pour mesurer la consommation indivuelle de chaleur d'une source unique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.02.1984 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schultz, Johannes Friedrich-Koenig-Strasse 3-5 D-6800 Mannheim 1 / DE | Pour tous les Etats désignés Völker, Karl Friedrich-Koenig-Strasse 3-5 D-6800 Mannheim 1 / DE | [1981/38] | Inventeur(s) | 01 /
Schultz, Johannes Friedrich-Koenig-Strasse 3-5 D-6800 Mannheim 1 / DE | 02 /
Völker, Karl Friedrich-Koenig-Strasse 3-5 D-6800 Mannheim 1 / DE | 03 /
Braun, Lothar Friedrich-Koenig-Strasse 3-5 D-6800 Mannheim 1 / DE | [1981/38] | Mandataire(s) | Ratzel, Gerhard Seckenheimer Strasse 36a 68165 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [1981/38] | Ratzel, Gerhard, Dr. Seckenheimer Strasse 36a D-68165 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81101310.1 | 24.02.1981 | [1981/38] | Numéro de priorité, date | DE19803007485 | 28.02.1980 Format original publié: DE 3007485 | [1981/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0036108 | Date: | 23.09.1981 | Langue: | DE | [1981/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0036108 | Date: | 07.09.1983 | Langue: | DE | [1983/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.1983 | Classification | IPC: | G01K17/08 | [1981/38] | CPC: |
G01K17/08 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1981/38] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur elektrischen Verbrauchsermittlung einzelner Wärmeverbraucher, die von einer Wärmequelle versorgt werden | [1981/38] | Anglais: | Electrical device to measure heat consumption of individual consumers of a singular heat source | [1981/38] | Français: | Dispositif électrique pour mesurer la consommation indivuelle de chaleur d'une source unique | [1981/38] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure d'examen | 03.02.1982 | Requête en examen déposée [1982/15] | 07.02.1984 | Demande retirée par le demandeur [1984/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB299880 ; | [X]DE2364573 ; | [X]DE2320359 ; | [X]DE2718587 ; | [A]DE1801554 ; | [Y]US3355949 ; | [Y]FR2420125 |