EP0039777 - Accouplement synchrone [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.04.1984 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thyssen Edelstahlwerke AG August-Thyssen-Strasse 1 40211 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1981/46] | Pour tous les Etats désignés Thyssen Edelstahlwerke AG August-Thyssen-Strasse 1 D-40211 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sobottka, Gert, Dr.-Ing. Gräfin-Kielmanseggestrasse 4 D-4670 Cappenberg / DE | 02 /
Hübner, Klaus-Dieter, Dr.-Ing. Lenaustrasse 14 D-3300 Braunschweig / DE | [1981/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81102559.2 | 04.04.1981 | [1981/46] | Numéro de priorité, date | DE19803018186 | 13.05.1980 Format original publié: DE 3018186 | [1981/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0039777 | Date: | 18.11.1981 | Langue: | DE | [1981/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0039777 | Date: | 30.06.1982 | Langue: | DE | [1982/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.1982 | Classification | IPC: | H02K49/06 | [1981/46] | CPC: |
H02K49/106 (EP);
H02K49/043 (EP);
H02K49/046 (EP);
H02K5/128 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, FR, GB, LI, NL [1981/46] | Titre | Allemand: | Synchronkupplung | [1981/46] | Anglais: | Synchronous coupling | [1981/46] | Français: | Accouplement synchrone | [1981/46] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure d'examen | 22.12.1982 | Requête en examen déposée [1983/14] | 23.12.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.04.1984 | Demande retirée par le demandeur [1984/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | FR1315940 [ ]; | US3027472 [ ]; | DE1704295U [ ] |