EP0050710 - Installation d'injection de carburant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 08.06.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1982/18] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Babitzka, Rudolf Birkenweg 11 D-7141 Kirchberg / DE | 02 /
Beck, Walter Vöhingerweg 3 D-7141 Schwieberdingen / DE | 03 /
Schlagmüller, Walter Frankenstrasse 39 D-7141 Schwieberdingen / DE | [1982/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105545.8 | 15.07.1981 | [1982/18] | Numéro de priorité, date | DE19803039967 | 23.10.1980 Format original publié: DE 3039967 | [1982/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0050710 | Date: | 05.05.1982 | Langue: | DE | [1982/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0050710 | Date: | 11.04.1984 | Langue: | DE | [1984/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.1982 | Classification | IPC: | F02M51/00, F02M47/02 | [1982/18] | CPC: |
F02M47/027 (EP,US);
F02M59/366 (EP,US);
F02M63/0026 (EP,US);
F02B1/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1982/18] | Titre | Allemand: | Kraftstoffeinspritzanlage | [1982/18] | Anglais: | Fuel injection system | [1982/18] | Français: | Installation d'injection de carburant | [1982/18] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 15.07.1981 | Requête en examen déposée [1982/18] | 11.01.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.05.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.08.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 21.09.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.11.1983 | Taxe de délivrance payée | 11.11.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
18.12.1984
29.01.1985
ADMISSIBLE MAN B&W Diesel Aktiengesellschaft Stadtbachstrasse 1 D-86135 Augsburg / DE | [1989/24] |
Précédent [1985/08] | |||
Opposant(s) | 01
18.12.1984
M.A.N. - B&W Diesel GmbH Stadtbachstrasse 1 Postfach 10 00 80 D-8900 Augsburg 1 / DE | 28.05.1985 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.07.1985 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 30.07.1985 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 18.09.1985 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 28.02.1990 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 14.04.1990 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1990/30] | Recours après opposition | 01.10.1986 | Recours reçu No. T0350/86 | 03.12.1986 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 28.02.1990 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet tel que délivré | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE2551463 [ ] (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG); | DE1917927 [ ] (BOSCH GMBH ROBERT); | DD103691 [ ]; | FR2331693 [ ] (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG [DE]) |