EP0047836 - Filtre à arêtes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.1984 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.04.1984 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.06.1984 [1984/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Nikolaus-August-Otto-Allee 2 D-51149 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1982/12] | Pour tous les Etats désignés Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Nikolaus-August-Otto-Allee 2 D-51149 Köln / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hünten, Dieter, Dipl.-Ing. Weyerhardt 11 D-5060 Bergisch Gladbach 1 / DE | [1982/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105589.6 | 16.07.1981 | [1982/12] | Numéro de priorité, date | DE19803034678 | 13.09.1980 Format original publié: DE 3034678 | [1982/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0047836 | Date: | 24.03.1982 | Langue: | DE | [1982/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0047836 | Date: | 06.10.1982 | Langue: | DE | [1982/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0047836 | Date: | 15.06.1983 | Langue: | DE | [1983/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.08.1982 | Classification | IPC: | B01D25/18, B01D33/10 | [1982/12] | CPC: |
B01D29/15 (EP,US);
B01D29/44 (EP,US);
B01D29/6476 (EP,US);
B01D29/682 (EP,US);
B01D29/688 (EP,US);
B01D29/70 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI, SE [1982/12] | Titre | Allemand: | Spaltfilter | [1982/12] | Anglais: | Edge filter | [1982/12] | Français: | Filtre à arêtes | [1982/12] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 29.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/12] | 15.11.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 10.12.1982 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.01.1983 | Taxe de délivrance payée | 21.01.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.03.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1984/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB688265 (CHARLES SAMUEL GARLAND, et al); | [A]FR2204443 (HAGIHARA TADASHI [JP]); | [A]FR1227991 (GEN ENGINEERING COMPANY AB); | [A]FR1213274 (PREP IND COMBUSTIBLES) |