EP0045443 - Outillage de forage transportable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.1984 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.1984 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.02.1985 [1985/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/06] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kunert, Paul Friedrich-Bauer-Strasse 1 D-8520 Erlangen / DE | [1982/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105796.7 | 22.07.1981 | [1982/06] | Numéro de priorité, date | DE19803029128 | 31.07.1980 Format original publié: DE 3029128 | [1982/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0045443 | Date: | 10.02.1982 | Langue: | DE | [1982/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0045443 | Date: | 15.02.1984 | Langue: | DE | [1984/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.1981 | Classification | IPC: | B23B41/00 | [1982/06] | CPC: |
B23B41/00 (EP);
B23Q5/40 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, IT, LI, SE [1982/06] | Titre | Allemand: | Transportables Bohrgerät | [1982/06] | Anglais: | Portable boring implement | [1982/06] | Français: | Outillage de forage transportable | [1982/06] | Procédure d'examen | 28.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/06] | 11.05.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 04.08.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.1983 | Taxe de délivrance payée | 11.08.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.11.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DD76362 [ ]; | US1928514 [ ] (THOR THORSEN); | AT284587B [ ] (LE METALLICHESKY ZD IM XXII SI [SU]); | GB1218908 [ ] (CHICAGO BRIDGE & IRON CO [US]); | DE2238767 [ ] (STEINMUELLER GMBH L & C); | DD126823 [ ] | Examen | US2307975 |