EP0044569 - Appareil et porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1982/04] | Appareil ou porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles | ||
[1984/24] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.1985 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.06.1985 [1985/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Précédent [1982/04] | Pour tous les Etats désignés DEERE & COMPANY 1 John Deere Road Moline, Illinois 61265 / US | Inventeur(s) | 01 /
Winter, David Carl 57th Ave 5550 N.W. Des Moines Iowa 50323 / US | [1982/04] | Mandataire(s) | Fricke, Joachim, et al Döring, Einsel, Leonhard, Fricke Patentanwälte Josephspitalstrasse 7 D-80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/04] | Fricke, Joachim, Dr., et al Döring, Einsel, Leonhard, Fricke Patentanwälte Josephspitalstrasse 7 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105817.1 | 23.07.1981 | [1982/04] | Numéro de priorité, date | US19800171591 | 23.07.1980 Format original publié: US 171591 | [1982/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0044569 | Date: | 27.01.1982 | Langue: | DE | [1982/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0044569 | Date: | 13.06.1984 | Langue: | DE | [1984/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.10.1981 | Classification | IPC: | A01B73/00 | [1982/04] | CPC: |
A01B73/044 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1982/04] | Titre | Allemand: | Zusammen- und auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen | [1984/24] | Anglais: | Folding and unfolding implement or tool bar, particularly for agricultural machines | [1984/24] | Français: | Appareil et porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles | [1984/24] |
Précédent [1982/04] | Zusammen- oder auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen | ||
Précédent [1982/04] | Folding or unfolding implement or tool bar, particularly for agricultural machines | ||
Précédent [1982/04] | Appareil ou porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 05.01.1982 | Requête en examen déposée [1982/12] | 16.11.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.11.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.02.1984 | Taxe de délivrance payée | 10.02.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.03.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US4030551 [ ] (BOETTO CHARLES, et al); | US3797580 [ ] (ROTH R); | US4151886 [ ] (BOETTO CHARLES [US], et al); | GB1531403 [ ] (INT HARVESTER CO) |