EP0045974 - Fixation d'une cheville au moyen d'un clou [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.11.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.11.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.01.1986 [1986/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tox-Dübel-Werk Richard W. Heckhausen KG D-7762 Bodman-Ludwigshafen 1 / DE | [N/P] |
Précédent [1982/07] | Pour tous les Etats désignés Tox-Dübel-Werk Richard W. Heckhausen KG D-7762 Bodman-Ludwigshafen 1 / DE | Inventeur(s) | 01 /
Riedel, Josef Hutbühlstrasse 6 D-7770 Überlingen 12 / DE | [1982/07] | Mandataire(s) | Wallach, Curt, et al Patentanwälte, Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp, Postfach 12 11 20 80035 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/07] | Wallach, Curt, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte, Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp, Postfach 12 11 20 D-80035 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81106293.4 | 12.08.1981 | [1982/07] | Numéro de priorité, date | DE19803030643 | 13.08.1980 Format original publié: DE 3030643 | [1982/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0045974 | Date: | 17.02.1982 | Langue: | DE | [1982/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0045974 | Date: | 30.01.1985 | Langue: | DE | [1985/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.1981 | Classification | IPC: | F16B13/12, F16B12/24 | [1982/07] | CPC: |
F16B13/126 (EP);
F16B13/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/07] | Titre | Allemand: | Nageldübel | [1982/07] | Anglais: | Dowel secured by a nail | [1982/07] | Français: | Fixation d'une cheville au moyen d'un clou | [1982/07] | Procédure d'examen | 24.03.1982 | Requête en examen déposée [1982/22] | 07.06.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.01.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 17.07.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.1984 | Taxe de délivrance payée | 05.10.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.10.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US2650516 [ ] (JULES POUPITCH OUGLJESA); | DE1475070 [ ] (CAMPORESE DR ING MARSILIO, et al); | DE1945377 [ ] (LANGENSIEPEN KG M); | FR2165159 [ ] (TALAN MARYAN); | US3883258 [ ] (HEWSON KENNETH E); | DE2630807 [ ] (BARNSDALE ARTHUR DERRICK); | GB1481443 [ ] (ILLINOIS TOOL WORKS); | FR2357769 [ ] (SCHEFER ARNOLD [CH]); | FR2378972 [ ] (SPIT SOC PROSPECT INV TECHN [FR]); | GB1533498 [ ] (WORRALLO A C); | DE2932846 [ ] (HOLDFAST FIXINGS LTD); | EP0013911 [ ] (TOX DUEBEL WERK [DE]); | AT364113B [ ] (BRAND ALFRED [AT], et al) | Examen | DE1908017 |