EP0049878 - Dispositif de serrage mécanique pour mandrins à mors ou pinces de serrage à rotation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.10.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 18.12.1991 [1991/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/16] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krause, Dieter Ravensburger Ring 65 D-8000 München 60 / DE | [1982/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81108141.3 | 09.10.1981 | [1982/16] | Numéro de priorité, date | DE19803038208 | 09.10.1980 Format original publié: DE 3038208 | [1982/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0049878 | Date: | 21.04.1982 | Langue: | DE | [1982/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0049878 | Date: | 11.08.1982 | Langue: | DE | [1982/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0049878 | Date: | 29.02.1984 | Langue: | DE | [1984/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.06.1982 | Classification | IPC: | B23B31/26, B23B31/20 | [1982/16] | CPC: |
B23B31/24 (EP,US);
Y10T279/22 (EP,US);
Y10T279/35 (EP,US);
Y10T409/309464 (EP,US);
Y10T74/18936 (EP,US);
Y10T74/20006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, FR, GB, LI, NL, SE [1982/16] | Titre | Allemand: | Mechanische Spanneinrichtung für rotierende Backenfutter oder Spannzangen | [1982/16] | Anglais: | Mechanical clamping device for rotary jaw chucks or collets | [1982/16] | Français: | Dispositif de serrage mécanique pour mandrins à mors ou pinces de serrage à rotation | [1982/16] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 09.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/16] | 10.05.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 09.08.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.1983 | Taxe de délivrance payée | 26.08.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.11.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.10.1984 | SE | 10.10.1984 | BE | 31.10.1984 | CH | 31.10.1984 | LI | 31.10.1984 | [1991/51] |
Précédent [1989/17] | AT | 09.10.1984 | |
SE | 10.10.1984 | ||
CH | 31.10.1984 | ||
LI | 31.10.1984 | ||
Précédent [1988/13] | AT | 09.10.1984 | |
SE | 10.10.1984 | ||
Précédent [1986/47] | AT | 09.10.1984 | Citations: | Recherche | [A]US1348740 (GEORGE REISINGER); | [A]US2479973 (SCOTT JAMES Y, et al); | [A]CH289772 (MARCHNER LUDWIG [DE]); | [A]US2675240 (BALSIGER HAROLD E); | [A]DE1752732 |